Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heinz Höher (bis 30.06.1988) | 11.08.1938 | ||||
Torwart | |||||
Andreas Köpke (bis 30.06.1994) | 12.03.1962 | ||||
Reiner Stumptner (bis 30.06.1987) | 07.07.1964 | ||||
Manfred Müller (ab 31.10.1986) (bis 02.11.1986) | 28.07.1947 | ||||
Abwehr | |||||
Anders Giske (bis 30.06.1989) | 22.11.1959 | ||||
Hans-Jürgen Heidenreich (bis 30.06.1989) | 17.08.1967 | ||||
Norbert Wagner (bis 30.06.1988) | 12.04.1961 | ||||
Ludwig Martin (bis 30.06.1987) | 29.07.1961 | ||||
Mittelfeld | |||||
Joachim Philipkowski (bis 30.06.1992) | 26.02.1962 | ||||
Thomas Brunner (bis 30.06.1992) | 10.08.1962 | ||||
Hans-Jürgen Brunner (bis 31.12.1989) | 02.02.1965 | ||||
Manfred Schwabl (bis 30.06.1989) | 18.04.1966 | ||||
Dieter Lieberwirth (bis 31.12.1988) | 13.01.1954 | ||||
Stefan Reuter (bis 30.06.1988) | 16.10.1966 | ||||
Reiner Geyer (bis 30.06.1988) | 20.04.1964 | ||||
Roland Grahammer (bis 30.06.1988) | 03.11.1963 | ||||
Günter Güttler (bis 30.06.1987) | 31.05.1961 | ||||
Achim Wilbois (bis 30.06.1987) | 15.06.1963 | ||||
Frank Nitsche (bis 16.11.1986) | 18.03.1964 | ||||
Stefan Jambo (bis 04.11.1986) | 02.08.1958 | ||||
Sturm | |||||
Rudolf Stenzel (bis 30.06.1989) | 21.06.1960 | ||||
Dieter Eckstein (bis 10.10.1988) | 12.03.1964 | ||||
Jørn Andersen (bis 30.06.1988) | 03.02.1963 | ||||
Ralf Weidhaus (bis 31.12.1987) | 30.09.1967 | ||||
Frank Lippmann (bis 30.06.1987) | 23.04.1961 | ||||
Harald Ebner (bis 31.12.1986) | 15.09.1964 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.08.1986 15:00 Uhr |
2 : 8 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 25.10.1986 15:30 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |