Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Walter Müller (ab 20.05.1987) (bis 30.06.1987) | 28.03.1954 | ||||
Otto Luttrop (bis 19.05.1987) | 01.03.1939 | ||||
Torwart | |||||
Armin Reichel (bis 30.06.1989) | 31.01.1958 | ||||
Carsten Hallmann (bis 30.06.1987) | 11.10.1961 | ||||
Stefan Wenzel (bis 30.06.1987) | 17.09.1961 | ||||
Abwehr | |||||
Wenanty Fuhl (bis 30.06.1994) | 02.12.1960 | ||||
Norbert Schlegel (bis 30.06.1990) | 09.03.1961 | ||||
Bertram Basenach (bis 30.06.1989) | 29.08.1962 | ||||
Franco Foda (bis 30.06.1987) | 23.04.1966 | ||||
Detsi Kruszyński (bis 30.06.1987) | 14.10.1960 | ||||
Walter Müller (bis 30.06.1987) | 28.03.1954 | ||||
Michael Klinkert (bis 30.06.1987) | 07.07.1968 | ||||
Mittelfeld | |||||
Guido Szesni (bis 30.06.1990) | 30.06.1959 | ||||
Reinhold Hintermaier (bis 30.06.1988) | 14.02.1956 | ||||
Theo Schneider (bis 30.06.1988) | 23.08.1960 | ||||
Aron Schöpfer (bis 30.06.1988) | 12.12.1960 | ||||
Sturm | |||||
Bernd Rohrbacher (bis 30.06.1994) | 15.09.1965 | ||||
Robert Brace (bis 30.06.1988) | 19.12.1964 | ||||
Peter Crhak (bis 30.06.1988) | 18.07.1964 | ||||
Herbert Demange (bis 30.06.1987) | 24.05.1959 | ||||
Klaus Berge (bis 30.06.1987) | 04.10.1961 | ||||
Norbert Hönnscheidt (bis 30.06.1987) | 03.11.1960 | ||||
Christoph Mees (bis 30.06.1987) | 01.06.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 29.08.1986 19:30 Uhr |
2 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 24.10.1986 20:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |