Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fritz Fuchs (ab 01.11.1986) (bis 14.09.1987) | 18.10.1943 | ||||
Horst Franz (bis 25.10.1986) | 17.06.1940 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Kneib (bis 30.06.1993) | 20.11.1952 | ||||
Dirk Hellmann (bis 30.06.1991) | 31.08.1966 | ||||
Abwehr | |||||
Dirk Konerding (bis 30.06.1993) | 27.02.1969 | ||||
Andreas Golombek (bis 30.06.1990) | 09.08.1968 | ||||
Andreas Ridder (bis 30.06.1989) | 27.09.1964 | ||||
Damir Simac (bis 30.06.1989) | 20.02.1968 | ||||
Detlef Schnier (bis 30.06.1988) | 05.08.1956 | ||||
Andreas Ellguth (bis 30.06.1988) | 28.08.1964 | ||||
Martin Kollenberg (bis 30.06.1988) | 13.06.1965 | ||||
Dietmar Schacht (bis 30.06.1987) | 28.09.1962 | ||||
Reiner Maurer (bis 30.06.1987) | 16.02.1960 | ||||
Carsten Brilka (bis 30.06.1987) | |||||
Boris Tičić (bis 30.06.1987) | 22.05.1957 | ||||
Mittelfeld | |||||
Norbert Eilenfeldt (bis 30.06.1988) | 17.02.1956 | ||||
Helmut Schröder (bis 30.06.1988) | 01.03.1958 | ||||
Thomas Gerstner (bis 30.06.1988) | 06.11.1966 | ||||
Ulrich Büscher (bis 30.06.1987) | 20.10.1958 | ||||
Oliver Roggensack (bis 30.06.1987) | 05.02.1963 | ||||
Sturm | |||||
Matthias Westerwinter (bis 30.06.1990) | 28.09.1963 | ||||
Thomas Ostermann (bis 30.06.1990) | 25.08.1966 | ||||
Volker Grahl (bis 30.06.1989) | 14.12.1966 | ||||
Kazuo Ozaki (bis 30.06.1988) | 07.03.1960 | ||||
Waldemar Steubing (ab 11.11.1986) (bis 30.06.1987) | 30.11.1959 | ||||
Paul Jaschke (ab 01.01.1987) (bis 30.06.1987) | 18.04.1966 | ||||
Michael Hausen (bis 30.06.1987) | 23.11.1966 | ||||
Thomas Sagel (bis 30.06.1987) | 09.10.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1986 15:30 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 24.10.1986 19:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |