Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bernd Hoss (bis 30.06.1989) | 19.06.1939 | ||||
Torwart | |||||
Holger Gehrke (bis 30.06.1992) | 22.08.1960 | ||||
Reinhard Mager (bis 30.06.1989) | 02.05.1953 | ||||
Andreas Maiwald (bis 30.06.1988) | 14.04.1965 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Schmidt (bis 30.06.1992) | 06.08.1962 | ||||
Jürgen Haller (bis 30.06.1990) | 31.08.1961 | ||||
Dieter Brefort (bis 30.06.1988) | 13.05.1962 | ||||
Manfred Hellmann (bis 30.06.1988) | 16.08.1962 | ||||
Helmut Schweger (bis 30.06.1988) | 06.06.1959 | ||||
Bernd Gerber (bis 31.08.1987) | 21.12.1961 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dirk Schlegel (bis 30.06.1990) | 14.06.1961 | ||||
Alan Clarke (bis 30.06.1989) | 03.02.1962 | ||||
Hans-Peter Stark (bis 30.06.1989) | 16.09.1954 | ||||
Wolfgang Schüler (bis 30.06.1988) | 17.02.1958 | ||||
Egon Flad (bis 30.06.1988) | 05.03.1964 | ||||
Norbert Bebensee (bis 30.06.1987) | 15.07.1953 | ||||
René Vandereycken (bis 30.06.1987) | 22.07.1953 | ||||
Sturm | |||||
Stefan Dinauer (bis 30.06.1990) | 27.05.1963 | ||||
Jörg Gaedke (bis 30.06.1989) | 18.11.1957 | ||||
Karl-Heinz Riedle (bis 30.06.1987) | 16.09.1965 | ||||
Horst Feilzer (bis 30.06.1987) | 21.02.1957 | ||||
Bodo Mattern (bis 30.06.1987) | 03.02.1958 | ||||
Christian Müller (bis 30.06.1987) | 26.12.1960 | ||||
Peter Saternus (bis 30.06.1987) | 16.07.1967 | ||||
Selçuk Yula (bis 30.06.1987) | 08.11.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1986 15:30 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 25.10.1986 14:30 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 19.11.1986 15:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |