Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Reinhard Saftig (bis 30.06.1988) | 23.01.1952 | ||||
Co-Trainer | |||||
Lothar Huber (bis 30.06.1992) | 05.05.1952 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang de Beer (bis 30.06.1993) | 02.01.1964 | ||||
Rolf Meyer (bis 30.06.1991) | 03.10.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Günter Kutowski (bis 30.06.1993) | 02.08.1965 | ||||
Thomas Helmer (bis 30.06.1992) | 21.04.1965 | ||||
Bernd Storck (bis 30.06.1989) | 25.01.1963 | ||||
Dirk Hupe (bis 30.06.1988) | 29.05.1957 | ||||
Lothar Huber (bis 30.06.1987) | 05.05.1952 | ||||
Andreas Hahn (bis 30.06.1987) | 06.09.1966 | ||||
Mittelfeld | |||||
Michael Lusch (bis 30.06.1993) | 16.06.1964 | ||||
Michael Zorc (bis 30.06.1993) | 25.08.1962 | ||||
Frank Pagelsdorf (bis 31.12.1988) | 05.02.1958 | ||||
Adrian Spyrka (bis 30.06.1988) | 01.08.1967 | ||||
Marcel Răducanu (bis 30.06.1988) | 21.10.1954 | ||||
Ingo Anderbrügge (bis 30.06.1988) | 02.01.1964 | ||||
Uli Bittcher (bis 30.06.1987) | 10.09.1957 | ||||
Sturm | |||||
Frank Mill (bis 30.06.1994) | 23.07.1958 | ||||
Norbert Dickel (bis 30.06.1990) | 27.11.1961 | ||||
Daniel Simmes (bis 30.06.1988) | 12.08.1966 | ||||
Maurice Banach (bis 30.06.1988) | 09.10.1967 | ||||
Erdal Keser (bis 30.06.1987) | 20.06.1961 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1986 15:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 26.10.1986 18:00 Uhr |
6 : 1 |
Schema Vergleich |