Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heiner Schuhmann (ab 01.10.1986) (bis 31.03.1988) | 04.11.1948 | ||||
Paul Sauter (bis 30.09.1986) | 14.06.1947 | ||||
Torwart | |||||
Siegfried Burkhart (bis 30.06.1987) | 15.08.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Alfons Higl (bis 30.06.1987) | 17.12.1964 | ||||
Robert Holzer (bis 30.06.1987) | 02.08.1966 | ||||
Michael Bunte (bis 30.06.1987) | 06.02.1964 | ||||
Herbert Wiest (bis 30.06.1987) | 03.01.1963 | ||||
Robert Gerstmayer (bis 30.06.1987) | |||||
Mittelfeld | |||||
Jan Jalocha (bis 30.06.1988) | 18.07.1957 | ||||
Armin Veh (bis 30.06.1987) | 01.02.1961 | ||||
Gerhard Schroll (bis 30.06.1987) | 18.09.1964 | ||||
Manfred Tripbacher (bis 30.06.1987) | 23.02.1957 | ||||
Dragan Antic (bis 30.06.1987) | 20.09.1963 | ||||
Roland Seitz (bis 30.06.1987) | 01.10.1964 | ||||
Roland Bahl (bis 30.06.1987) | 20.01.1962 | ||||
Sturm | |||||
Michał Wróbel (bis 30.06.1988) | 03.12.1957 | ||||
Roland Reichel (bis 31.12.1986) | 27.11.1964 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1986 15:30 Uhr |
1 : 5 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 24.10.1986 20:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |