Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rolf Schafstall (bis 07.12.1987) | 22.02.1937 | ||||
Torwart | |||||
Walter Junghans (bis 30.06.1987) | 26.10.1958 | ||||
Pavel Mačák (bis 30.06.1987) | 07.02.1957 | ||||
Gianluca Pacchiarotti (bis 30.06.1987) | 30.08.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Prus (bis 30.06.1991) | 04.02.1968 | ||||
Klaus Fichtel (bis 30.06.1988) | 19.11.1944 | ||||
Wilfried Hannes (bis 30.06.1988) | 17.05.1957 | ||||
Mathias Schipper (bis 30.06.1988) | 23.09.1957 | ||||
Thomas Kruse (bis 30.06.1988) | 07.09.1959 | ||||
Michael Jakobs (bis 30.06.1988) | 18.07.1959 | ||||
Bernard Dietz (bis 30.06.1987) | 22.03.1948 | ||||
Gerhard Kleppinger (bis 30.06.1987) | 01.03.1958 | ||||
Dietmar Roth (bis 30.06.1987) | 16.09.1963 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Patzke (ab 01.11.1986) (bis 30.06.1988) | 24.02.1959 | ||||
Michael Opitz (bis 30.06.1988) | 16.07.1962 | ||||
Stephan Täuber (bis 30.06.1987) | 08.10.1966 | ||||
Bernd Dierßen (bis 30.06.1987) | 28.08.1959 | ||||
Bernd Grabosch (bis 23.11.1986) | 23.09.1958 | ||||
Sturm | |||||
Carsten Marquardt (bis 30.06.1990) | 02.06.1967 | ||||
Olaf Thon (bis 30.06.1988) | 01.05.1966 | ||||
André Bistram (bis 31.12.1987) | 25.03.1962 | ||||
Klaus Täuber (bis 30.06.1987) | 17.01.1958 | ||||
Jürgen Wegmann (bis 30.06.1987) | 31.03.1964 | ||||
Michael Skibbe (bis 30.06.1987) | 04.08.1965 | ||||
Ralf Regenbogen (bis 15.11.1986) | 24.03.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1986 16:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |