Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd Meyer (ab 03.04.1987) (bis 30.06.1987) | 27.08.1946 | ||||
Dieter Brei (bis 02.04.1987) | 30.09.1950 | ||||
Torwart | |||||
Jörg Schmadtke (bis 30.06.1993) | 16.03.1964 | ||||
Frank Kirn (bis 30.06.1988) | 17.02.1969 | ||||
Rudi Kargus (bis 30.06.1987) | 15.08.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Rudolf Wójtowicz (bis 30.06.1993) | 09.06.1956 | ||||
Sven Backhaus (bis 30.06.1990) | 01.06.1968 | ||||
Holger Fach (bis 31.12.1987) | 06.09.1962 | ||||
Manfred Bockenfeld (bis 30.06.1987) | 23.07.1960 | ||||
Werner Jakobs (bis 30.06.1987) | 09.08.1962 | ||||
Dietmar Grabotin (bis 30.06.1987) | 28.03.1959 | ||||
Wolfgang Koth (bis 30.06.1987) | 12.10.1967 | ||||
Mittelfeld | |||||
Andreas Kaiser (bis 30.06.1993) | 04.05.1964 | ||||
Dirk Krümpelmann (bis 30.06.1991) | 22.08.1966 | ||||
Josef Weikl (bis 30.06.1988) | 15.01.1954 | ||||
Dean Thomas (bis 30.06.1988) | 19.12.1961 | ||||
Ralf Dusend (bis 30.06.1987) | 28.09.1959 | ||||
Gerd Zewe (bis 30.06.1987) | 13.06.1950 | ||||
Michael Blättel (bis 30.06.1987) | 29.09.1960 | ||||
Andreas Keim (bis 30.06.1987) | 08.06.1962 | ||||
Andreas Kremers (bis 30.06.1987) | 10.02.1967 | ||||
Sturm | |||||
Michael Preetz (bis 30.06.1990) | 17.08.1967 | ||||
Sven Demandt (bis 30.06.1989) | 13.02.1965 | ||||
Henrik-Ravn Jensen (bis 30.06.1988) | 21.09.1965 | ||||
Kalle Del'Haye (bis 30.06.1987) | 18.08.1955 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1986 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 25.10.1986 15:30 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 18.11.1986 20:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.03.1987 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.04.1987 16:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |