Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hannes Linßen (ab 15.04.1987) (bis 01.09.1989) | 28.09.1949 | ||||
Horst Buhtz (ab 05.01.1987) (bis 14.04.1987) | 21.09.1923 | ||||
Jean Löring (ab 15.10.1986) (bis 04.01.1987) | 16.08.1934 | ||||
Hannes Linßen (bis 14.10.1986) | 28.09.1949 | ||||
Torwart | |||||
Frank Agaciak (bis 30.06.1992) | 17.02.1964 | ||||
Jacek Jarecki (bis 30.06.1992) | 26.06.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Dirk Hielscher (bis 30.06.1990) | 17.10.1962 | ||||
Günter Hutwelker (bis 30.06.1990) | 15.04.1964 | ||||
Armin Görgens (bis 30.06.1987) | 27.08.1961 | ||||
Frank Hammerschlag (bis 30.06.1987) | 28.09.1960 | ||||
Karl Richter (bis 30.06.1987) | 27.03.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jürgen Niggemann (bis 30.06.1998) | 04.01.1962 | ||||
Hans-Jürgen Gede (bis 30.06.1991) | 14.11.1956 | ||||
Ralf Aussem (bis 30.06.1991) | 01.09.1960 | ||||
Christiaan Pförtner (bis 30.06.1989) | 03.03.1966 | ||||
Michael Hägele (bis 30.06.1989) | 11.03.1968 | ||||
Norbert Richartz (bis 29.03.1989) | 25.01.1969 | ||||
Christos Orkas (bis 30.06.1988) | 25.08.1965 | ||||
Achim Kropp (bis 30.06.1987) | 09.01.1963 | ||||
Bernhard Schröder (bis 30.06.1987) | 01.10.1960 | ||||
Joachim Engesser (bis 30.11.1986) | 18.11.1963 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Helmes (bis 30.06.1988) | 27.06.1958 | ||||
Leo Lazaro (bis 30.06.1988) | 17.01.1967 | ||||
Ralf Schlösser (bis 30.06.1988) | 07.04.1965 | ||||
Dieter Lemke (bis 30.06.1987) | 14.04.1956 | ||||
Dieter Schatzschneider (bis 30.06.1987) | 26.04.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1986 16:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 24.10.1986 20:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 11.11.1986 14:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 19.11.1986 15:00 Uhr |
0 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |