Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ernst Happel (bis 30.06.1987) | 29.11.1925 | ||||
Co-Trainer | |||||
Gerd-Volker Schock (bis 31.12.1989) | 08.04.1950 | ||||
Aleksandar Ristić (bis 30.06.1987) | 28.06.1944 | ||||
Torwart | |||||
Uli Stein (bis 31.07.1987) | 23.10.1954 | ||||
Uwe Hain (bis 30.06.1987) | 18.10.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Dietmar Beiersdorfer (bis 30.06.1992) | 16.11.1963 | ||||
Ditmar Jakobs (bis 21.09.1989) | 28.08.1953 | ||||
Manfred Kaltz (bis 30.06.1989) | 06.01.1953 | ||||
Gerard Plessers (bis 30.06.1988) | 30.03.1959 | ||||
Thomas Hinz (bis 30.06.1988) | 06.02.1964 | ||||
Mittelfeld | |||||
Thomas von Heesen (bis 30.06.1994) | 01.10.1961 | ||||
Sascha Jusufi (bis 30.06.1991) | 20.01.1963 | ||||
Tobias Homp (bis 30.06.1989) | 31.10.1963 | ||||
Heinz Gründel (bis 30.06.1988) | 13.02.1957 | ||||
Thomas Kroth (bis 30.06.1988) | 26.08.1959 | ||||
Mirosław Okoński (bis 30.06.1988) | 08.12.1958 | ||||
Peter Lux (bis 30.06.1987) | 04.10.1962 | ||||
Sturm | |||||
Manfred Kastl (bis 30.06.1988) | 23.09.1965 | ||||
Lothar Dittmer (bis 31.12.1987) | 02.09.1963 | ||||
Walter Laubinger (bis 31.10.1987) | 09.11.1967 | ||||
Frank Schmöller (bis 31.08.1987) | 21.08.1966 | ||||
Ralf Balzis (bis 30.06.1987) | 31.07.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 29.08.1986 18:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 24.10.1986 20:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 19.11.1986 15:00 Uhr |
6 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.03.1987 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 31.03.1987 20:15 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.06.1987 18:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |