Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Wähling (bis 19.09.1988) | 06.12.1940 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Raps (bis 30.06.1989) | 10.10.1960 | ||||
Hans Wulf (bis 30.06.1988) | 31.10.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Mathias Kuhlmey (bis 30.06.1997) | 28.02.1966 | ||||
Bastian Hellberg (bis 30.06.1990) | 27.10.1962 | ||||
Heinz Knüwe (bis 30.06.1988) | 16.01.1956 | ||||
Peter Hobday (ab 24.11.1986) (bis 30.06.1988) | 09.04.1961 | ||||
Karsten Surmann (bis 30.06.1987) | 05.10.1959 | ||||
Jens Heimann (bis 30.06.1987) | 28.09.1967 | ||||
Roman Geschlecht (bis 02.08.1986) | 28.12.1961 | ||||
Mittelfeld | |||||
Detlev Dammeier (bis 30.06.1989) | 18.10.1968 | ||||
Rachid Belarbi (bis 30.06.1988) | 07.11.1964 | ||||
Wayne Thomas (bis 06.09.1987) | 02.09.1958 | ||||
Maximilian Heidenreich (bis 30.06.1987) | 09.05.1967 | ||||
Jürgen Fleer (bis 30.06.1987) | 26.02.1957 | ||||
Stefan Eidinger (bis 30.06.1987) | 07.11.1962 | ||||
Martin Giesel (bis 30.06.1987) | 24.11.1962 | ||||
Felix Möller (bis 30.06.1987) | 13.08.1966 | ||||
Oliver Arlt (bis 30.06.1987) | 05.05.1969 | ||||
Uwe Kasper (bis 30.06.1987) | 24.09.1963 | ||||
Sturm | |||||
Siegfried Reich (bis 10.11.1989) | 29.09.1959 | ||||
Gregor Grillemeier (bis 30.06.1989) | 17.02.1959 | ||||
Frank Hartmann (ab 01.09.1986) (bis 30.06.1989) | 17.08.1960 | ||||
Michael Gue (bis 30.06.1987) | 21.09.1962 | ||||
Jörg Korte (bis 30.06.1987) | 15.08.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 29.08.1986 18:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 26.10.1986 14:30 Uhr |
3 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.11.1986 20:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 19.11.1986 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |