Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Winfried Schäfer (bis 25.03.1998) | 10.01.1950 | ||||
Torwart | |||||
Alexander Famulla (bis 30.06.1992) | 20.09.1960 | ||||
Abwehr | |||||
Srećko Bogdan (bis 30.06.1993) | 05.01.1957 | ||||
Oliver Kreuzer (bis 30.06.1991) | 13.11.1965 | ||||
Rüdiger Patzschke (bis 30.06.1988) | 18.08.1967 | ||||
Andreas Weiner (bis 30.06.1988) | 01.11.1966 | ||||
Mittelfeld | |||||
Lars Schmidt (bis 30.06.1995) | 13.09.1965 | ||||
Michael Harforth (bis 30.06.1992) | 09.02.1959 | ||||
Wolfgang Trapp (bis 30.06.1991) | 01.08.1957 | ||||
Milorad Pilipović (bis 30.06.1990) | 03.06.1958 | ||||
Günter Franusch (bis 30.06.1988) | 27.02.1959 | ||||
Rainer Schütterle (bis 30.06.1987) | 21.03.1966 | ||||
Martin Beer (bis 30.06.1987) | 13.11.1966 | ||||
Axel Kahn (bis 30.06.1987) | 10.12.1965 | ||||
Jürgen Schmidt (bis 30.06.1987) | 25.07.1965 | ||||
Sturm | |||||
Arno Glesius (bis 30.06.1992) | 22.09.1965 | ||||
Helmut Hermann (bis 30.06.1992) | 16.12.1966 | ||||
Joachim Keller (bis 30.06.1988) | 28.10.1967 | ||||
Emanuel Günther (bis 30.06.1987) | 13.11.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1986 15:30 Uhr |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 23.09.1986 15:30 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 24.10.1986 19:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 19.11.1986 15:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.03.1987 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |