Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Eckhard Krautzun (ab 13.09.1986) (bis 30.06.1987) | 13.01.1941 | ||||
Udo Klug (bis 10.09.1986) | 21.07.1928 | ||||
Torwart | |||||
Wilhelm Huxhorn (bis 30.06.1993) | 20.09.1955 | ||||
Rainer Berg (bis 30.06.1990) | 21.08.1965 | ||||
Abwehr | |||||
Frank Dörr (bis 30.06.1990) | 21.09.1967 | ||||
Gerhard Lachmann (bis 30.06.1990) | 28.01.1958 | ||||
Bernhard Trares (bis 30.06.1989) | 18.08.1965 | ||||
Stefan Glaser (bis 30.06.1988) | 28.08.1964 | ||||
Karl-Heinz Emig (bis 30.06.1988) | 29.06.1962 | ||||
Thomas Klepper (bis 30.06.1987) | 07.04.1965 | ||||
Mittelfeld | |||||
Volker Kispert (bis 30.06.1990) | 25.08.1961 | ||||
Willi Bernecker (bis 30.06.1989) | 09.03.1956 | ||||
Oliver Posniak (bis 30.06.1989) | 12.07.1957 | ||||
Rafael Sánchez (bis 30.06.1989) | 23.06.1963 | ||||
Stefan Lottermann (bis 30.06.1987) | 05.03.1959 | ||||
Thomas Herbst (bis 30.06.1987) | 05.10.1962 | ||||
Nenad Šalov (ab 08.12.1986) (bis 30.06.1987) | 06.10.1955 | ||||
Willy Scheepers (bis 30.06.1987) | 09.04.1961 | ||||
Sturm | |||||
Dieter Gutzler (bis 30.06.1993) | 28.07.1964 | ||||
Uwe Kuhl (bis 30.06.1990) | 24.08.1961 | ||||
Michael Künast (bis 30.06.1988) | 14.02.1961 | ||||
Bruno Labbadia (bis 30.06.1987) | 08.02.1966 | ||||
Stefan Wöber (bis 30.06.1987) | 23.08.1964 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 27.08.1986 18:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 25.10.1986 14:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 19.11.1986 15:00 Uhr |
0 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.03.1987 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |