Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Schlappner (bis 30.06.1987) | 22.05.1940 | ||||
Co-Trainer | |||||
Günter Sebert (ab 11.07.1986) (bis 16.11.1988) | 29.05.1948 | ||||
Torwart | |||||
Uwe Zimmermann (bis 30.06.1990) | 11.02.1962 | ||||
Gregor Quasten (bis 30.06.1987) | 03.10.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Roland Dickgießer (bis 30.06.1994) | 09.11.1960 | ||||
Dimitrios Tsionanis (bis 30.06.1991) | 31.08.1961 | ||||
Ulf Quaisser (bis 30.06.1989) | 12.10.1962 | ||||
Alfred Schön (bis 30.06.1988) | 12.01.1962 | ||||
Rainer Scholz (bis 30.09.1987) | 03.09.1954 | ||||
Jürgen Kohler (bis 30.06.1987) | 06.10.1965 | ||||
Günter Sebert (bis 30.06.1987) | 29.05.1948 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jochen Müller (bis 30.06.1991) | 18.04.1963 | ||||
Martin Trieb (bis 31.12.1989) | 23.09.1961 | ||||
Werner Heck (bis 30.06.1988) | 21.04.1955 | ||||
Jörg Neun (bis 30.11.1987) | 07.05.1966 | ||||
Ronny Borchers (bis 30.06.1987) | 10.08.1957 | ||||
Maurizio Gaudino (bis 30.06.1987) | 12.12.1966 | ||||
Sturm | |||||
Karl-Heinz Bührer (bis 30.06.1990) | 20.10.1959 | ||||
Bernd Klotz (bis 30.06.1988) | 08.09.1958 | ||||
Bo Elvar Jørgensen (bis 30.06.1988) | 20.02.1963 | ||||
Henrik Eichenauer (bis 31.12.1987) | 07.07.1968 | ||||
Fritz Walter (bis 30.06.1987) | 21.07.1960 | ||||
Jozsef Török (bis 10.11.1986) | 30.01.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1986 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 25.10.1986 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |