Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Thomas Zander (ab 19.04.1987) (bis 31.10.1987) | 10.08.1951 | ||||
Fahrudin Jusufi (bis 18.04.1987) | 08.12.1939 | ||||
Torwart | |||||
Thomas Zander (bis 30.06.1987) | 10.08.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Rainer Aigner (bis 30.06.1989) | 04.09.1967 | ||||
Anton Schmidkunz (bis 30.06.1989) | 03.01.1963 | ||||
Zdeněk Prokeš (bis 30.06.1988) | 13.06.1953 | ||||
Jürgen Täuber (bis 30.06.1987) | 12.04.1955 | ||||
Stefan Hafner (bis 30.06.1987) | 08.08.1966 | ||||
Mittelfeld | |||||
Roland Kneißl (bis 30.06.1995) | 05.02.1963 | ||||
Stephan Jaxt (bis 30.06.1990) | 01.10.1963 | ||||
Thomas Renner (bis 30.06.1989) | 17.03.1967 | ||||
Detlef Bruckhoff (bis 30.06.1988) | 08.04.1958 | ||||
Joachim Goldstein (bis 30.06.1987) | 30.09.1962 | ||||
Martin Tilner (bis 30.06.1987) | 01.02.1964 | ||||
Stefan Brandenburger (bis 30.06.1987) | 03.10.1962 | ||||
Sturm | |||||
Andreas Löbmann (bis 30.06.1989) | 20.02.1963 | ||||
Bernd Geesdorf (bis 30.06.1988) | 08.03.1963 | ||||
Kurt Pinkall (bis 30.06.1988) | 25.06.1955 | ||||
Hans-Werner Grünwald (bis 30.06.1987) | 02.12.1963 | ||||
Edgar Engert (bis 30.06.1987) | 20.06.1962 | ||||
Uwe Stächelin (bis 30.06.1987) | 13.03.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1986 15:30 Uhr |
1 : 5 n.V. |
Schema Vergleich |