Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Manfred Krafft (bis 30.06.1987) | 11.12.1937 | ||||
Torwart | |||||
Volker Diergardt (bis 30.06.1988) | 26.04.1958 | ||||
Jörg Albracht (bis 30.06.1987) | 30.11.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Uwe Ronge (bis 30.06.1989) | 11.08.1958 | ||||
Dietmar Janssen (bis 30.06.1989) | 03.01.1966 | ||||
Klaus-Dieter Dieckmann (bis 30.06.1989) | 27.03.1959 | ||||
Axel Linden (bis 30.06.1989) | 07.09.1960 | ||||
Dirk Römer (bis 30.06.1989) | 25.11.1963 | ||||
Denni Strich (bis 09.10.1987) | 29.08.1966 | ||||
Manfred Mäurer (bis 30.06.1987) | 27.03.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Stefan Griehl (bis 30.06.1988) | 23.10.1968 | ||||
Wolfgang Krüger (bis 30.06.1988) | 29.11.1953 | ||||
Franz-Josef Steininger (bis 30.06.1987) | 09.07.1960 | ||||
Günter Diekmann (bis 30.06.1987) | 22.09.1954 | ||||
Thomas Pontzen (bis 30.06.1987) | 09.04.1959 | ||||
Tom Kain (ab 01.01.1987) (bis 30.06.1987) | 01.07.1963 | ||||
Sturm | |||||
Daniel Jurgeleit (bis 30.06.1988) | 15.12.1963 | ||||
Jörg Niedzwicki (bis 30.06.1988) | 02.08.1964 | ||||
Demir Hotić (bis 30.06.1987) | 09.07.1962 | ||||
Manfred Dum (bis 30.06.1987) | 30.03.1961 | ||||
Waldemar Steubing (bis 10.11.1986) | 30.11.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 29.08.1986 18:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |