Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hermann Gerland (bis 30.06.1988) | 04.06.1954 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Zumdick (bis 30.06.1995) | 10.05.1958 | ||||
Andreas Wessels (bis 30.06.1995) | 06.07.1964 | ||||
Abwehr | |||||
Rob Reekers (bis 30.06.1995) | 07.05.1966 | ||||
Thomas Kempe (bis 30.06.1993) | 17.03.1960 | ||||
Walter Oswald (bis 30.06.1991) | 08.10.1955 | ||||
Martin Kree (bis 30.06.1989) | 27.01.1965 | ||||
Lothar Woelk (bis 30.06.1989) | 03.08.1954 | ||||
Ivan Zugcic (bis 30.06.1987) | 22.05.1958 | ||||
Jürgen Wielert (bis 30.06.1987) | 05.07.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Frank Heinemann (bis 30.06.1994) | 08.01.1965 | ||||
Frank Benatelli (bis 30.06.1993) | 19.08.1962 | ||||
Thorsten Legat (bis 30.06.1991) | 07.11.1968 | ||||
Ata Lameck (bis 30.06.1988) | 15.09.1949 | ||||
Franz-Josef Tenhagen (bis 30.06.1988) | 31.10.1952 | ||||
Peter Knäbel (bis 30.06.1988) | 02.10.1966 | ||||
Volker Knappheide (bis 30.06.1988) | 28.03.1966 | ||||
Uwe Wegmann (bis 30.06.1987) | 14.01.1964 | ||||
Siegfried Bönighausen (bis 30.06.1987) | 20.03.1955 | ||||
Michael Kühn (bis 30.06.1987) | 06.05.1963 | ||||
Frank Schulz (bis 30.06.1987) | 18.02.1961 | ||||
Ole Møller-Nielsen (ab 01.09.1986) (bis 30.06.1987) | 26.11.1965 | ||||
Sturm | |||||
Jupp Nehl (bis 30.09.1991) | 13.06.1961 | ||||
Uwe Leifeld (bis 30.06.1991) | 24.07.1966 | ||||
Klaus Fischer (bis 30.06.1988) | 27.12.1949 | ||||
Andreas Lübke (bis 30.06.1988) | 12.03.1967 | ||||
Rudi Decker (bis 30.06.1987) | 13.08.1967 | ||||
Franz Schick (bis 30.06.1987) | 22.06.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1986 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |