Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rolf Grünther (bis 29.08.1987) | 11.02.1951 | ||||
Torwart | |||||
Christof Rekers (bis 30.06.1994) | 25.08.1967 | ||||
Uwe Seiler (bis 30.06.1989) | 06.08.1956 | ||||
Abwehr | |||||
Dirk Gellrich (bis 30.06.1994) | 12.09.1964 | ||||
Andreas Helmer (bis 30.06.1990) | 25.02.1966 | ||||
Neale Marmon (bis 30.06.1989) | 21.04.1961 | ||||
Ulf Metschies (bis 30.06.1988) | 22.09.1963 | ||||
Günter Eymold (bis 30.06.1987) | 17.04.1959 | ||||
Oskar Bauer (bis 30.06.1987) | 24.09.1956 | ||||
Willi Brocks (bis 30.06.1987) | 01.01.1965 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ralf Heskamp (bis 30.06.1992) | 22.09.1965 | ||||
Stefan Holze (bis 30.06.1989) | 14.05.1966 | ||||
Michael Kalkbrenner (bis 30.06.1988) | 01.07.1956 | ||||
Frank Bohne (bis 30.06.1987) | 22.08.1964 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Jursch (bis 30.06.1991) | 20.06.1963 | ||||
Heikko Glöde (bis 30.06.1990) | 12.07.1961 | ||||
Paul Linz (bis 30.06.1988) | 04.01.1956 | ||||
Gerd Grau (bis 30.06.1988) | 19.07.1960 | ||||
Ralf Feuerstein (bis 30.06.1987) | 16.06.1963 | ||||
Paul Jaschke (bis 31.12.1986) | 18.04.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1986 15:30 Uhr |
6 : 0 |
Schema Vergleich |