Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Wolf-Rüdiger Krause (bis 30.06.1988) | 07.09.1944 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Kirchhoff (bis 30.06.1990) | 03.07.1963 | ||||
Waldemar Josef (bis 30.06.1988) | 25.10.1960 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Geiger (bis 30.06.1993) | 27.09.1960 | ||||
Uwe Otto (bis 30.06.1992) | 29.09.1962 | ||||
Ralf Kammel (bis 30.06.1990) | 08.09.1960 | ||||
Dirk Zehnpfund (bis 30.06.1988) | |||||
Torsten Frank (bis 30.06.1987) | |||||
Mittelfeld | |||||
Olaf Ansorge (bis 30.06.1992) | 04.06.1961 | ||||
Mathias Fiebich (bis 30.06.1991) | 08.11.1962 | ||||
Uwe Beese (bis 30.06.1989) | 19.02.1961 | ||||
Peter Ament (bis 30.06.1989) | 24.11.1957 | ||||
Jörg Kretzschmar (bis 30.06.1988) | 09.12.1964 | ||||
Werner Eichhorn (bis 30.06.1988) | 1963 | ||||
Sturm | |||||
Holger Fiebich (bis 30.06.1994) | 21.05.1968 | ||||
Frank Plagge (bis 30.06.1992) | 18.04.1963 | ||||
Geoffrey Payne (bis 30.06.1988) | 17.02.1963 | ||||
Holger Brügmann (bis 30.06.1987) | 06.07.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1986 15:30 Uhr |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 23.09.1986 15:30 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |