Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Lothar Buchmann (ab 22.12.1986) (bis 30.06.1987) | 15.08.1936 | ||||
Horst Heese (bis 21.12.1986) | 31.12.1943 | ||||
Co-Trainer | |||||
Bernd Hölzenbein (bis 30.06.1987) | 09.03.1946 | ||||
Torwart | |||||
Claus Reitmaier (bis 30.06.1989) | 17.03.1964 | ||||
Valentin Herr (bis 30.06.1987) | 11.07.1957 | ||||
Erik Rasp (bis 30.06.1987) | 15.09.1966 | ||||
Abwehr | |||||
Peter Löhr (bis 30.06.1992) | 01.09.1959 | ||||
Michael Sandt (bis 30.06.1992) | 16.12.1967 | ||||
Uwe Kramer (bis 30.06.1989) | 18.07.1963 | ||||
Karl-Heinz Schmitt (bis 30.06.1989) | 30.09.1962 | ||||
Jürgen Brauburger (bis 30.06.1987) | 07.06.1962 | ||||
Reinhold Runge (bis 30.06.1987) | 04.05.1961 | ||||
Heinz Vetter (bis 30.06.1987) | 12.05.1965 | ||||
Dirk Lellek (bis 31.12.1986) | 03.01.1964 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans-Peter Knecht (bis 30.06.1990) | 12.04.1960 | ||||
Matthias Imhof (bis 30.06.1989) | 25.05.1968 | ||||
Ingo Aulbach (bis 30.06.1989) | 05.08.1962 | ||||
Frank Nitsche (ab 17.11.1986) (bis 30.06.1987) | 18.03.1964 | ||||
Uwe Dittus (bis 30.06.1987) | 03.08.1959 | ||||
Radomir Dubovina (bis 30.06.1987) | 01.08.1953 | ||||
Jürgen Baier (bis 30.06.1987) | 29.06.1958 | ||||
Dietmar Rompel (bis 30.06.1987) | 02.02.1962 | ||||
Detlef Krenz (bis 30.06.1987) | 08.05.1963 | ||||
Nenad Šalov (bis 07.12.1986) | 06.10.1955 | ||||
Sturm | |||||
Markus Schäfer (bis 30.06.1990) | 16.04.1963 | ||||
Dieter Lindenau (bis 30.06.1989) | 09.03.1963 | ||||
Josef Sarroca (ab 01.12.1986) (bis 30.06.1988) | 12.08.1960 | ||||
Rudi Gores (bis 30.06.1987) | 05.09.1957 | ||||
Holger Friz (ab 10.12.1986) (bis 30.06.1987) | 26.04.1965 | ||||
29 | Janis Häuser (bis 30.06.2016) | 12.07.1997 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1986 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |