Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Otto Rehhagel (bis 30.06.1995) | 09.08.1938 | ||||
Co-Trainer | |||||
Karl-Heinz Kamp (bis 30.06.2006) | 26.09.1946 | ||||
Torwart | |||||
Oliver Reck (bis 30.06.1993) | 27.02.1965 | ||||
Dieter Burdenski (bis 30.06.1988) | 26.11.1950 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Schaaf (bis 30.06.1995) | 30.04.1961 | ||||
Rune Bratseth (ab 01.01.1987) (bis 30.06.1995) | 19.03.1961 | ||||
Gunnar Sauer (bis 30.06.1993) | 11.06.1964 | ||||
Jonny Otten (bis 30.06.1992) | 31.01.1961 | ||||
Michael Kutzop (bis 30.06.1990) | 24.03.1955 | ||||
Matthias Ruländer (bis 30.06.1988) | 16.08.1964 | ||||
Bruno Pezzey (bis 30.06.1987) | 03.02.1955 | ||||
Axel Noruschat (bis 30.06.1987) | 31.01.1962 | ||||
Dieter Schlindwein (bis 30.06.1987) | 07.02.1961 | ||||
Dirk Lellek (ab 01.01.1987) (bis 30.06.1987) | 03.01.1964 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dieter Eilts (bis 30.06.1993) | 13.12.1964 | ||||
Thomas Wolter (bis 30.06.1993) | 04.10.1963 | ||||
Günter Hermann (bis 30.11.1992) | 05.12.1960 | ||||
Mirko Votava (bis 30.06.1992) | 25.04.1956 | ||||
Norbert Meier (bis 31.12.1989) | 20.09.1958 | ||||
Benno Möhlmann (bis 04.10.1987) | 01.08.1954 | ||||
Wolfgang Sidka (bis 30.06.1987) | 26.05.1954 | ||||
Frank Klobke (bis 30.06.1987) | 04.08.1963 | ||||
Sturm | |||||
Frank Neubarth (bis 30.06.1990) | 29.07.1962 | ||||
Manfred Burgsmüller (bis 30.06.1990) | 22.12.1949 | ||||
Christoph Hanses (bis 30.06.1990) | 06.10.1964 | ||||
Frank Ordenewitz (bis 30.06.1989) | 25.03.1965 | ||||
Rudi Völler (bis 30.06.1987) | 13.04.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 29.08.1986 20:00 Uhr |
0 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 07.10.1986 15:30 Uhr |
7 : 6 i.E. |
Schema Vergleich |