Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Christoph Daum (bis 30.06.1990) | 24.10.1953 | ||||
Torwart | |||||
Bodo Illgner (bis 30.06.1993) | 07.04.1967 | ||||
Rudi Kargus (bis 30.06.1990) | 15.08.1952 | ||||
Uwe Brunn (bis 30.06.1988) | 20.11.1967 | ||||
Abwehr | |||||
Paul Steiner (bis 30.06.1991) | 23.01.1957 | ||||
Andreas Gielchen (bis 30.06.1991) | 27.10.1964 | ||||
Jürgen Kohler (bis 30.06.1989) | 06.10.1965 | ||||
Dieter Prestin (bis 30.06.1989) | 23.08.1956 | ||||
Mathias Hönerbach (bis 30.06.1989) | 13.04.1962 | ||||
Morten Olsen (bis 30.06.1989) | 14.08.1949 | ||||
Hans Hohs (bis 30.06.1988) | 08.04.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Horst Heldt (bis 30.06.1995) | 09.12.1969 | ||||
Pierre Littbarski (bis 30.06.1993) | 16.04.1960 | ||||
Thomas Häßler (bis 30.06.1990) | 30.05.1966 | ||||
Armin Görtz (bis 30.06.1990) | 30.08.1959 | ||||
Stephan Engels (bis 31.12.1988) | 06.09.1960 | ||||
Ralf Geilenkirchen (bis 30.06.1988) | 26.04.1966 | ||||
Michael Griehsbach (bis 30.06.1988) | 28.09.1961 | ||||
Hans-Peter Lehnhoff (bis 31.08.1987) | 12.07.1963 | ||||
6 | Olaf Janßen (bis 30.06.1996) | 08.10.1966 | |||
Sturm | |||||
Flemming Povlsen (bis 15.08.1989) | 03.12.1966 | ||||
Thomas Allofs (bis 30.06.1989) | 17.11.1959 | ||||
Tony Woodcock (bis 30.06.1988) | 06.12.1955 | ||||
Matthias Baranowski (bis 30.06.1988) | 08.02.1967 | ||||
Robert Schmitz (bis 31.12.1987) | 01.07.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1987 15:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 24.10.1987 15:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |