Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heinz Höher (bis 30.06.1988) | 11.08.1938 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dieter Lieberwirth (bis 09.04.1990) | 13.01.1954 | ||||
Torwart | |||||
Andreas Köpke (bis 30.06.1994) | 12.03.1962 | ||||
Bobby Dekeyser (bis 30.06.1988) | 07.10.1964 | ||||
Abwehr | |||||
Jörg Dittwar (bis 30.06.1994) | 01.08.1963 | ||||
Ralf Dusend (bis 30.06.1991) | 28.09.1959 | ||||
Anders Giske (bis 30.06.1989) | 22.11.1959 | ||||
Hans-Jürgen Heidenreich (bis 30.06.1989) | 17.08.1967 | ||||
Norbert Wagner (bis 30.06.1988) | 12.04.1961 | ||||
Mittelfeld | |||||
Joachim Philipkowski (bis 30.06.1992) | 26.02.1962 | ||||
Thomas Brunner (bis 30.06.1992) | 10.08.1962 | ||||
Martin Schneider (bis 30.06.1990) | 24.11.1968 | ||||
Hans-Jürgen Brunner (bis 31.12.1989) | 02.02.1965 | ||||
Manfred Schwabl (bis 30.06.1989) | 18.04.1966 | ||||
Dieter Lieberwirth (bis 31.12.1988) | 13.01.1954 | ||||
Stefan Reuter (bis 30.06.1988) | 16.10.1966 | ||||
Frank Greiner (bis 30.06.1988) | 03.07.1966 | ||||
Reiner Geyer (bis 30.06.1988) | 20.04.1964 | ||||
Roland Grahammer (bis 30.06.1988) | 03.11.1963 | ||||
Michael Kroninger (bis 30.06.1988) | 12.12.1966 | ||||
Sturm | |||||
Rudolf Stenzel (bis 30.06.1989) | 21.06.1960 | ||||
Dieter Eckstein (bis 10.10.1988) | 12.03.1964 | ||||
Jørn Andersen (bis 30.06.1988) | 03.02.1963 | ||||
Ralf Weidhaus (bis 31.12.1987) | 30.09.1967 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1987 20:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 24.10.1987 15:30 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 10.11.1987 20:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 14.02.1988 14:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |