Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ernst Middendorp (ab 19.04.1988) (bis 15.10.1990) | 28.10.1958 | ||||
Joachim Krug (ab 15.09.1987) (bis 18.04.1988) | 20.08.1955 | ||||
Fritz Fuchs (bis 14.09.1987) | 18.10.1943 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Kneib (bis 30.06.1993) | 20.11.1952 | ||||
Dirk Hellmann (bis 30.06.1991) | 31.08.1966 | ||||
Abwehr | |||||
Dirk Konerding (bis 30.06.1993) | 27.02.1969 | ||||
Andreas Golombek (bis 30.06.1990) | 09.08.1968 | ||||
Andreas Ridder (bis 30.06.1989) | 27.09.1964 | ||||
Thorsten Kielmann (bis 30.06.1989) | 06.03.1966 | ||||
Damir Simac (bis 30.06.1989) | 20.02.1968 | ||||
Stefan Majewski (bis 30.06.1988) | 31.01.1956 | ||||
Leo Spielberger (bis 30.06.1988) | 06.10.1961 | ||||
Detlef Schnier (bis 30.06.1988) | 05.08.1956 | ||||
Andreas Ellguth (bis 30.06.1988) | 28.08.1964 | ||||
Martin Kollenberg (bis 30.06.1988) | 13.06.1965 | ||||
Mittelfeld | |||||
Christian Knehans (bis 30.06.1991) | 26.12.1968 | ||||
Norbert Eilenfeldt (bis 30.06.1988) | 17.02.1956 | ||||
Helmut Schröder (bis 30.06.1988) | 01.03.1958 | ||||
Thomas Gerstner (bis 30.06.1988) | 06.11.1966 | ||||
Adnan Baytar (bis 30.06.1988) | 21.09.1965 | ||||
Lutz Lillig (bis 30.06.1988) | 03.07.1962 | ||||
Sturm | |||||
Matthias Westerwinter (bis 30.06.1990) | 28.09.1963 | ||||
Thomas Ostermann (bis 30.06.1990) | 25.08.1966 | ||||
Volker Grahl (bis 30.06.1989) | 14.12.1966 | ||||
Michael Sanke (bis 30.06.1989) | 12.02.1969 | ||||
Frank Zimmermann (bis 30.06.1989) | 17.08.1969 | ||||
Kazuo Ozaki (bis 30.06.1988) | 07.03.1960 | ||||
Andreas Biermann (bis 30.06.1988) | 03.02.1967 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1987 15:30 Uhr |
1 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |