Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Erich Ribbeck (bis 30.06.1988) | 13.06.1937 | ||||
Torwart | |||||
Bernd Dreher (bis 30.06.1990) | 02.11.1966 | ||||
1 | Rüdiger Vollborn (bis 30.06.1999) | 12.02.1963 | |||
Abwehr | |||||
Erich Seckler (bis 30.06.1992) | 26.09.1963 | ||||
Alois Reinhardt (bis 31.08.1991) | 18.11.1961 | ||||
Thomas Hörster (bis 30.06.1991) | 27.11.1956 | ||||
Jean-Pierre de Keyser (bis 31.12.1990) | 13.04.1965 | ||||
Thomas Zechel (bis 30.06.1988) | 25.01.1965 | ||||
Peter Zanter (bis 30.06.1988) | 11.11.1965 | ||||
Mittelfeld | |||||
Andrzej Buncol (bis 30.06.1992) | 21.09.1959 | ||||
Knut Reinhardt (bis 30.06.1991) | 27.04.1968 | ||||
Florian Hinterberger (bis 30.06.1990) | 08.12.1958 | ||||
Ralf Falkenmayer (bis 30.06.1989) | 11.02.1963 | ||||
Wolfgang Rolff (bis 30.06.1989) | 26.12.1959 | ||||
Christian Hausmann (bis 31.12.1988) | 21.11.1963 | ||||
Tita (bis 30.06.1988) | 01.04.1958 | ||||
Falko Götz (bis 30.06.1988) | 26.03.1962 | ||||
Dirk Rehbein (bis 30.06.1988) | 14.08.1967 | ||||
Dieter Regh (bis 30.06.1988) | 29.07.1961 | ||||
Minas Hantzidis (bis 30.09.1987) | 04.07.1966 | ||||
Sturm | |||||
Marcus Feinbier (bis 30.06.1992) | 30.11.1969 | ||||
Christian Schreier (bis 30.06.1991) | 04.02.1959 | ||||
Herbert Waas (bis 30.09.1989) | 08.09.1963 | ||||
Beom-geun Cha (bis 30.06.1989) | 22.05.1953 | ||||
Klaus Täuber (bis 30.06.1989) | 17.01.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1987 15:30 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |