Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bernd Hoss (bis 30.06.1989) | 19.06.1939 | ||||
Torwart | |||||
Holger Gehrke (bis 30.06.1992) | 22.08.1960 | ||||
Reinhard Mager (bis 30.06.1989) | 02.05.1953 | ||||
Andreas Maiwald (bis 30.06.1988) | 14.04.1965 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Schmidt (bis 30.06.1992) | 06.08.1962 | ||||
Jürgen Haller (bis 30.06.1990) | 31.08.1961 | ||||
Robert Holzer (bis 31.12.1989) | 02.08.1966 | ||||
Dieter Brefort (bis 30.06.1988) | 13.05.1962 | ||||
Manfred Hellmann (bis 30.06.1988) | 16.08.1962 | ||||
Helmut Schweger (bis 30.06.1988) | 06.06.1959 | ||||
Bernd Gerber (bis 31.08.1987) | 21.12.1961 | ||||
Mittelfeld | |||||
Achim Wilbois (bis 30.06.1990) | 15.06.1963 | ||||
Dirk Schlegel (bis 30.06.1990) | 14.06.1961 | ||||
Waldemar Wielga (bis 30.06.1990) | 07.09.1964 | ||||
Frank Nitsche (bis 30.06.1989) | 18.03.1964 | ||||
Alan Clarke (bis 30.06.1989) | 03.02.1962 | ||||
Hans-Peter Stark (bis 30.06.1989) | 16.09.1954 | ||||
Wolfgang Schüler (bis 30.06.1988) | 17.02.1958 | ||||
Egon Flad (bis 30.06.1988) | 05.03.1964 | ||||
Thomas Ahlgrimm (bis 30.06.1988) | 07.03.1968 | ||||
Harald Käpernick (bis 30.06.1988) | 22.01.1962 | ||||
Lutz Käpernick (bis 30.06.1988) | 08.04.1963 | ||||
Thomas Zwingel (bis 30.06.1988) | 17.09.1967 | ||||
Sturm | |||||
Thorsten Schlumberger (bis 30.06.1992) | 29.10.1960 | ||||
Stefan Dinauer (bis 30.06.1990) | 27.05.1963 | ||||
Jörg Gaedke (bis 30.06.1989) | 18.11.1957 | ||||
Michael Sahr (bis 30.06.1988) | 14.09.1969 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 28.08.1987 18:00 Uhr |
0 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 23.10.1987 20:00 Uhr |
4 : 3 |
Schema Vergleich |