Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Reinders (bis 30.06.1990) | 19.01.1955 | ||||
Co-Trainer | |||||
Heinz Patzig (bis 30.06.1991) | 19.09.1929 | ||||
Rainer Zobel (bis 30.06.1990) | 03.11.1948 | ||||
Torwart | |||||
Uwe Hain (bis 30.06.1992) | 18.10.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Bernd Gorski (bis 30.06.1991) | 04.10.1959 | ||||
Michael Scheike (bis 30.06.1991) | 11.09.1963 | ||||
Michael Wilke (bis 30.06.1990) | 30.05.1966 | ||||
Andreas Kubsda (bis 30.06.1989) | 15.06.1963 | ||||
Nils Schmäler (bis 30.06.1988) | 10.11.1969 | ||||
Mittelfeld | |||||
Tino Löchelt (bis 30.06.1993) | 13.08.1965 | ||||
Heinz-Günter Scheil (bis 30.01.1993) | 09.11.1962 | ||||
Peer Posipal (bis 30.06.1989) | 03.07.1962 | ||||
Eduard Buckmaier (bis 30.06.1988) | 09.06.1966 | ||||
Sturm | |||||
Bernd Buchheister (bis 30.06.1993) | 21.09.1962 | ||||
Andreas Pospich (bis 30.06.1991) | 08.12.1961 | ||||
Werner Dreßel (ab 01.01.1988) (bis 30.06.1990) | 30.08.1958 | ||||
Uwe Reinders (bis 30.06.1989) | 19.01.1955 | ||||
Olaf Schmäler (bis 30.06.1988) | 10.11.1969 | ||||
Ivan Savić (bis 30.06.1988) | 17.03.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1987 20:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |