Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hannes Linßen (bis 01.09.1989) | 28.09.1949 | ||||
Torwart | |||||
Frank Agaciak (bis 30.06.1992) | 17.02.1964 | ||||
Jacek Jarecki (bis 30.06.1992) | 26.06.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Dirk Hielscher (bis 30.06.1990) | 17.10.1962 | ||||
Günter Hutwelker (bis 30.06.1990) | 15.04.1964 | ||||
Friedhelm Frenken (bis 30.06.1989) | 02.09.1956 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jürgen Niggemann (bis 30.06.1998) | 04.01.1962 | ||||
Hans-Jürgen Gede (bis 30.06.1991) | 14.11.1956 | ||||
Ralf Aussem (bis 30.06.1991) | 01.09.1960 | ||||
Anthony Baffoe (bis 30.06.1989) | 25.05.1965 | ||||
Christiaan Pförtner (bis 30.06.1989) | 03.03.1966 | ||||
Michael Hägele (bis 30.06.1989) | 11.03.1968 | ||||
Hartmund Pitten (bis 30.06.1989) | 21.05.1965 | ||||
Norbert Richartz (bis 29.03.1989) | 25.01.1969 | ||||
Christos Orkas (bis 30.06.1988) | 25.08.1965 | ||||
Axel Stoffel (bis 30.06.1988) | 18.07.1967 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Fuchs (bis 30.06.1989) | 23.07.1966 | ||||
Uwe Helmes (bis 30.06.1988) | 27.06.1958 | ||||
Leo Lazaro (bis 30.06.1988) | 17.01.1967 | ||||
Ralf Schlösser (bis 30.06.1988) | 07.04.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 28.08.1987 17:30 Uhr |
1 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 24.10.1987 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 10.12.1987 20:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 08.03.1988 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |