Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Toppmöller (bis 18.04.1988) | 12.08.1951 | ||||
Torwart | |||||
Helmut Wahlen (bis 30.06.1989) | 17.01.1964 | ||||
Abwehr | |||||
Rolf Dockter (bis 30.06.1999) | 22.08.1967 | ||||
Manfred Plath (bis 30.06.1993) | 12.12.1961 | ||||
Peter Henkes (bis 30.06.1993) | 27.07.1962 | ||||
Matthias Schömann (bis 30.06.1992) | 14.10.1960 | ||||
Dirk Hartmann (bis 30.06.1989) | 25.06.1965 | ||||
Alfred Schömann (bis 30.06.1989) | 02.06.1959 | ||||
Christoph Thiel (bis 30.06.1989) | 03.09.1966 | ||||
Mittelfeld | |||||
Reimund Brittner (bis 30.06.1994) | 10.01.1963 | ||||
Herbert Herres (bis 30.06.1990) | 12.03.1959 | ||||
Heinrich Irmisch (bis 30.06.1989) | 17.12.1956 | ||||
Achim Thielmann (bis 30.06.1989) | |||||
Christian Kulik (bis 30.06.1988) | 06.12.1952 | ||||
Heinz Eimer (bis 30.06.1988) | 06.04.1957 | ||||
Sturm | |||||
Klaus-Dieter Augst (bis 30.06.1989) | 23.07.1958 | ||||
Alfred Weyland (bis 30.06.1989) | 26.11.1959 | ||||
Norbert Rolshausen (bis 30.06.1988) | 14.04.1962 | ||||
Hamid Ali-Doosti (bis 31.12.1987) | 01.01.1956 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1987 16:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 25.10.1987 15:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |