Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Wähling (bis 19.09.1988) | 06.12.1940 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Raps (bis 30.06.1989) | 10.10.1960 | ||||
Hans Wulf (bis 30.06.1988) | 31.10.1951 | ||||
Christian Handschug (bis 30.06.1988) | |||||
Abwehr | |||||
Mathias Kuhlmey (bis 30.06.1997) | 28.02.1966 | ||||
Karlheinz Geils (bis 30.06.1990) | 20.05.1955 | ||||
Bastian Hellberg (bis 30.06.1990) | 27.10.1962 | ||||
Holger Willmer (bis 30.06.1989) | 25.09.1958 | ||||
Heinz Knüwe (bis 30.06.1988) | 16.01.1956 | ||||
Peter Hobday (bis 30.06.1988) | 09.04.1961 | ||||
Mittelfeld | |||||
Martin Groth (bis 30.06.1995) | 20.10.1969 | ||||
Karsten Surmann (bis 30.06.1992) | 05.10.1959 | ||||
Bernd Dierßen (bis 30.06.1990) | 28.08.1959 | ||||
Detlev Dammeier (bis 30.06.1989) | 18.10.1968 | ||||
Günter Drews (bis 30.06.1989) | 09.07.1967 | ||||
Andreas Müller (bis 30.06.1988) | 13.12.1962 | ||||
Rachid Belarbi (bis 30.06.1988) | 07.11.1964 | ||||
Andreas Reinke (bis 30.06.1988) | 03.01.1963 | ||||
Wayne Thomas (bis 06.09.1987) | 02.09.1958 | ||||
Sturm | |||||
Siegfried Reich (bis 10.11.1989) | 29.09.1959 | ||||
Stefan Kohn (bis 30.06.1989) | 09.10.1965 | ||||
Gregor Grillemeier (bis 30.06.1989) | 17.02.1959 | ||||
Frank Hartmann (bis 30.06.1989) | 17.08.1960 | ||||
Andreas Pallasch (bis 30.06.1989) | 22.07.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1987 15:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |