Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Franz Brungs (bis 13.09.1989) | 04.12.1936 | ||||
Holger Brück (bis 30.06.1988) | 30.09.1947 | ||||
Torwart | |||||
1 | Thomas Kneuer (bis 30.06.1997) | 26.03.1963 | |||
Abwehr | |||||
Sascha Strunk (bis 30.06.1990) | 18.11.1964 | ||||
2 | Jörg Müller (bis 30.06.1991) | 21.07.1958 | |||
3 | Bodo Schmidt (bis 30.06.1995) | 09.07.1965 | |||
5 | Günter Eymold (bis 30.06.1990) | 17.04.1959 | |||
5 | Holger Brück (bis 30.06.1990) | 30.09.1947 | |||
Mittelfeld | |||||
Michael Drube (bis 30.06.1992) | 22.10.1962 | ||||
Lars Findler (bis 30.06.1991) | 20.02.1970 | ||||
Dieter Hecking (bis 30.06.1990) | 12.09.1964 | ||||
Peter Mohr (bis 30.06.1990) | 03.01.1964 | ||||
Nihat Aydin (bis 30.06.1988) | 10.04.1964 | ||||
Gerd Führus (bis 30.06.1988) | |||||
Marian Zalstowitz (bis 30.06.1988) | 26.11.1957 | ||||
Gerd Kahlke (bis 01.01.1988) | 16.08.1965 | ||||
2 | Thomas Schmidt (bis 30.06.1992) | 28.09.1964 | |||
9 | Horst Knauf (bis 30.06.1988) | 16.08.1960 | |||
Sturm | |||||
Jozsef Burjan (bis 30.06.1989) | 30.08.1962 | ||||
Gerrit Wolf (bis 30.06.1988) | 05.08.1965 | ||||
7 | Lothar Sippel (bis 30.06.1989) | 09.05.1965 | |||
9 | Wolfgang Pache (bis 30.06.1988) | 15.05.1959 | |||
10 | Terry Scott (bis 30.06.1989) | 17.12.1958 | |||
11 | Hans-Georg Marhenke (bis 30.06.1990) | 25.04.1963 | |||
11 | Karol Zdebik (bis 30.06.1988) | 02.08.1956 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1987 15:30 Uhr |
2 : 7 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 24.10.1987 15:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.02.1988 14:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |