Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Helmut Horsch (bis 30.06.1989) | 12.10.1948 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Mester (bis 30.06.1989) | |||||
Abwehr | |||||
Thomas Knauer (bis 30.06.1994) | 02.02.1964 | ||||
Jörg Silberbach (bis 30.06.1993) | 08.03.1965 | ||||
Frank Vollmer (bis 30.06.1990) | 28.07.1964 | ||||
Christoph Stech (bis 30.06.1989) | 01.08.1959 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ulli Gäher (bis 30.06.1991) | 06.01.1962 | ||||
Dirk Bremser (bis 30.06.1990) | 01.10.1965 | ||||
Jürgen Koop (bis 30.06.1990) | 28.01.1961 | ||||
Maik Thiemann (bis 30.06.1990) | 23.09.1966 | ||||
David Bennett (bis 30.06.1989) | 1961 | ||||
Justus Stech (bis 30.06.1989) | |||||
Peter Fraßmann (bis 30.06.1988) | 20.07.1958 | ||||
Herbert Hrubesch (bis 30.06.1988) | |||||
Klaus Huckschlag (bis 30.06.1988) | 11.09.1965 | ||||
Oliver Kemper (bis 30.06.1988) | |||||
Sturm | |||||
Guido Fleige (bis 30.06.1992) | 07.05.1964 | ||||
Ludger Pickenäcker (bis 30.06.1990) | 08.02.1965 | ||||
Stefan Grädler (bis 30.06.1988) | 05.06.1963 | ||||
Siggi Riemann (bis 30.06.1988) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 30.08.1987 15:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 07.10.1987 20:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 23.10.1987 20:00 Uhr |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 11.11.1987 20:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 10.12.1987 20:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |