Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Lothar Buchmann (ab 01.01.1988) (bis 14.11.1988) | 15.08.1936 | ||||
Horst Franz (ab 16.11.1987) (bis 31.12.1987) | 17.06.1940 | ||||
Peter Neururer (ab 15.09.1987) (bis 16.11.1987) | 26.04.1955 | ||||
Horst Hrubesch (bis 14.09.1987) | 17.04.1951 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jürgen Röber (ab 01.11.1987) (bis 30.06.1991) | 25.12.1953 | ||||
Torwart | |||||
Frank Kurth (bis 30.06.1994) | 15.03.1962 | ||||
Christian Gebauer (bis 30.06.1988) | 27.08.1968 | ||||
Abwehr | |||||
Willi Landgraf (bis 30.06.1991) | 29.08.1968 | ||||
Dirk Pusch (bis 30.06.1991) | 30.01.1962 | ||||
Oliver Koch (bis 30.06.1990) | 02.10.1963 | ||||
Dieter Bast (bis 30.06.1989) | 28.08.1951 | ||||
Frank Saborowski (bis 30.06.1989) | 14.03.1958 | ||||
Peter Stichler (bis 31.12.1988) | 15.01.1958 | ||||
Axel Noruschat (bis 30.06.1988) | 31.01.1962 | ||||
Uwe Neuhaus (bis 30.06.1988) | 26.11.1959 | ||||
Uwe Ptok (bis 30.06.1988) | 21.02.1963 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jürgen Röber (bis 30.06.1991) | 25.12.1953 | ||||
Dirk Helmig (bis 31.12.1990) | 03.05.1965 | ||||
Uwe Wegmann (bis 30.06.1989) | 14.01.1964 | ||||
Detlef Laibach (bis 30.06.1989) | 25.11.1959 | ||||
Manfred Mäurer (bis 30.06.1989) | 27.03.1962 | ||||
Hubert Schmitz (bis 30.06.1988) | 15.04.1955 | ||||
Arthur Jeske (bis 30.06.1988) | 12.09.1962 | ||||
Raschid Kartiou (bis 30.06.1988) | 08.12.1968 | ||||
Sturm | |||||
Ralf Regenbogen (bis 30.06.1991) | 24.03.1960 | ||||
Volker Abramczik (bis 30.06.1990) | 27.05.1964 | ||||
Peter Ehlers (bis 30.06.1988) | 04.09.1966 | ||||
Michael Pröpper (bis 30.06.1988) | 30.01.1960 | ||||
Jorge Salomao (bis 30.06.1988) | 11.05.1964 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1987 15:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |