Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans-Werner Moors (bis 30.06.1988) | 24.07.1950 | ||||
Torwart | |||||
Kurt Kowarz (bis 30.06.1988) | 12.04.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Denni Strich (ab 10.10.1987) (bis 30.06.1988) | 29.08.1966 | ||||
Ingo Pickenäcker (bis 30.06.1988) | 07.04.1962 | ||||
Florian Gothe (bis 30.06.1988) | 09.08.1962 | ||||
Jürgen Wielert (bis 30.06.1988) | 05.07.1960 | ||||
Günter Abel (bis 30.06.1988) | 14.01.1966 | ||||
Uwe Mielke (bis 30.06.1988) | 13.11.1967 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ulrich Bittorf (bis 30.06.1988) | 02.09.1959 | ||||
Manfred Dubski (bis 30.06.1988) | 19.09.1954 | ||||
Detlef Krella (bis 30.06.1988) | 04.03.1964 | ||||
Bernd Bressem (bis 30.06.1988) | 04.06.1965 | ||||
Günter Schlipper (bis 30.06.1988) | 13.08.1962 | ||||
Helmut Gorka (bis 30.06.1988) | 13.04.1960 | ||||
Eddy Malura (bis 30.06.1988) | 24.06.1955 | ||||
Ralf Hörstgen (bis 30.06.1988) | 18.08.1958 | ||||
Sturm | |||||
Konrad Eickels (bis 30.06.1988) | 11.06.1956 | ||||
Detlef Dezelak (bis 30.06.1988) | 01.08.1964 | ||||
Rudi Decker (bis 30.06.1988) | 13.08.1967 | ||||
Ingo Greitemeier (bis 30.06.1988) | 23.09.1967 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 30.08.1987 15:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 07.10.1987 20:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |