Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jörg Berger (bis 31.12.1988) | 13.10.1944 | ||||
Torwart | |||||
Michael Haas (bis 30.06.1991) | 15.12.1963 | ||||
Klemens Hartenbach (bis 30.06.1990) | 20.06.1964 | ||||
Abwehr | |||||
Rolf Maier (bis 30.06.1992) | 11.04.1960 | ||||
Udo Lay (bis 30.06.1991) | 13.03.1960 | ||||
Martin Krieg (bis 30.06.1990) | 11.11.1964 | ||||
Alfons Higl (bis 30.06.1989) | 17.12.1964 | ||||
Klaus Bury (bis 30.06.1989) | 24.01.1950 | ||||
Oliver Boiger (bis 30.06.1988) | 07.01.1963 | ||||
Budimir Vujačić (bis 31.12.1987) | 04.01.1964 | ||||
Mittelfeld | |||||
Karl-Heinz Schulz (bis 30.06.1991) | 21.12.1955 | ||||
Thomas Schweizer (bis 30.06.1991) | 13.09.1967 | ||||
Roland Bernhard (bis 30.06.1990) | 26.05.1966 | ||||
Joachim Löw (bis 30.06.1989) | 03.02.1960 | ||||
Mustafa Kurt (bis 30.06.1989) | 17.03.1968 | ||||
Jörg Jung (bis 30.06.1988) | 22.11.1965 | ||||
Christian Streich (bis 30.06.1988) | 11.06.1965 | ||||
Günter Haslbeck (bis 30.06.1988) | 06.10.1966 | ||||
Maximilian Hauck (bis 30.06.1988) | 20.08.1963 | ||||
Armin Löffler (bis 30.06.1988) | 02.12.1963 | ||||
Sturm | |||||
Franz Weber (bis 30.06.1989) | 12.08.1957 | ||||
Souleyman Sané (bis 30.06.1988) | 26.02.1961 | ||||
Fred Schaub (bis 30.06.1988) | 28.08.1960 | ||||
Andreas Kerber (bis 30.06.1988) | 20.05.1958 | ||||
Peter Möhrle (bis 30.06.1988) | 21.10.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1987 15:30 Uhr |
1 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 24.10.1987 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |