Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Toppmöller (ab 19.04.1988) (bis 28.02.1989) | 12.08.1951 | ||||
Werner Nickel (bis 18.04.1988) | 11.08.1951 | ||||
Torwart | |||||
Dieter Stirn (bis 30.06.1991) | 31.05.1961 | ||||
Karsten Krannich (bis 30.06.1988) | 29.07.1965 | ||||
Thomas Richter (bis 30.06.1988) | 27.02.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Hannes Schuler (bis 30.06.1989) | |||||
Thomas Schmidt (bis 30.06.1988) | 19.09.1965 | ||||
Peter Assion (bis 30.06.1988) | 24.08.1959 | ||||
Günter Berti (bis 30.06.1988) | 31.07.1955 | ||||
Rainer Heilmann (bis 30.06.1988) | 14.01.1964 | ||||
Mittelfeld | |||||
Klaus Perfetto (ab 01.11.1987) (bis 30.06.1997) | 13.09.1964 | ||||
Dieter Simon (bis 30.06.1995) | 25.07.1962 | ||||
Andreas Zeyer (bis 30.06.1989) | 09.06.1968 | ||||
Michael Zeyer (bis 30.06.1989) | 09.06.1968 | ||||
Ulrich Böpple (bis 30.06.1989) | 22.03.1963 | ||||
Marco della Schiava (bis 30.06.1989) | 25.07.1965 | ||||
Erich Steer (bis 30.06.1989) | 28.11.1956 | ||||
Lars Ellmerich (ab 01.01.1988) (bis 30.06.1988) | 02.01.1961 | ||||
Victor Lopes (bis 30.06.1988) | 10.09.1964 | ||||
Dieter Kohnle (bis 30.06.1988) | 03.04.1957 | ||||
Samuel Okwaraji (bis 30.06.1988) | 19.05.1964 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Spies (bis 30.06.1990) | 08.07.1967 | ||||
Hans-Peter Steck (bis 30.06.1989) | 12.01.1962 | ||||
Achim Glückler (bis 30.06.1988) | 10.08.1964 | ||||
Waldemar Steubing (bis 30.06.1988) | 30.11.1959 | ||||
Michael Deuerling (bis 30.06.1988) | 12.02.1962 | ||||
Walter Hemmeter (bis 30.06.1988) | 16.07.1961 | ||||
Werner Nickel (bis 30.06.1988) | 11.08.1951 | ||||
Neven Rudić (bis 30.06.1988) | 14.04.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1987 15:30 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 15.09.1987 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 24.10.1987 15:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |