Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Schlappner (bis 30.06.1988) | 22.05.1940 | ||||
Torwart | |||||
Wilhelm Huxhorn (bis 30.06.1993) | 20.09.1955 | ||||
Rainer Berg (bis 30.06.1990) | 21.08.1965 | ||||
Abwehr | |||||
Freddy Heß (bis 30.06.1993) | 07.03.1964 | ||||
Rainer Scholz (ab 01.10.1987) (bis 30.06.1992) | 03.09.1954 | ||||
Roger Prinzen (bis 30.06.1991) | 04.03.1969 | ||||
Frank Dörr (bis 30.06.1990) | 21.09.1967 | ||||
Gerhard Lachmann (bis 30.06.1990) | 28.01.1958 | ||||
Bernhard Trares (bis 30.06.1989) | 18.08.1965 | ||||
Stefan Glaser (bis 30.06.1988) | 28.08.1964 | ||||
Karl-Heinz Emig (bis 30.06.1988) | 29.06.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Martin Kowalewski (bis 30.06.1994) | 09.06.1970 | ||||
Guangming Gu (bis 30.06.1992) | 31.01.1959 | ||||
Volker Kispert (bis 30.06.1990) | 25.08.1961 | ||||
Willi Bernecker (bis 30.06.1989) | 09.03.1956 | ||||
Oliver Posniak (bis 30.06.1989) | 12.07.1957 | ||||
Uwe Schreml (bis 30.06.1989) | 07.02.1960 | ||||
Rafael Sánchez (bis 30.06.1989) | 23.06.1963 | ||||
Michael Hab (bis 30.06.1988) | 16.08.1964 | ||||
Sturm | |||||
Henrik Eichenauer (ab 01.01.1988) (bis 30.06.1993) | 07.07.1968 | ||||
Dieter Gutzler (bis 30.06.1993) | 28.07.1964 | ||||
Uwe Kuhl (bis 30.06.1990) | 24.08.1961 | ||||
Dieter Trunk (bis 30.06.1989) | 22.03.1959 | ||||
Bodo Mattern (bis 30.06.1989) | 03.02.1958 | ||||
Michael Künast (bis 30.06.1988) | 14.02.1961 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1987 15:30 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 25.10.1987 14:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |