Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Manfred Schlebusch (bis 05.10.1988) | 13.12.1946 | ||||
Torwart | |||||
Volker Diergardt (bis 30.06.1988) | 26.04.1958 | ||||
Marco Baklarz (bis 30.06.1988) | 03.10.1965 | ||||
Abwehr | |||||
Werner Jakobs (bis 30.06.1989) | 09.08.1962 | ||||
Uwe Ronge (bis 30.06.1989) | 11.08.1958 | ||||
Dietmar Janssen (bis 30.06.1989) | 03.01.1966 | ||||
Klaus-Dieter Dieckmann (bis 30.06.1989) | 27.03.1959 | ||||
Axel Linden (bis 30.06.1989) | 07.09.1960 | ||||
Dirk Römer (bis 30.06.1989) | 25.11.1963 | ||||
Uwe Saß (bis 30.06.1989) | 06.04.1968 | ||||
Denni Strich (bis 09.10.1987) | 29.08.1966 | ||||
Mittelfeld | |||||
Radomir Dubovina (bis 30.06.1990) | 01.08.1953 | ||||
Dieter Kitzmann (ab 01.01.1988) (bis 30.06.1989) | 11.07.1964 | ||||
Michael Korb (bis 30.06.1989) | 17.08.1963 | ||||
Jarosław Biernat (bis 30.06.1988) | 06.09.1960 | ||||
Holger Buschmann (bis 30.06.1988) | 18.12.1964 | ||||
Stefan Griehl (bis 30.06.1988) | 23.10.1968 | ||||
Wolfgang Krüger (bis 30.06.1988) | 29.11.1953 | ||||
Peter Seufert (bis 30.06.1988) | 29.11.1964 | ||||
Sturm | |||||
Klaus Basten (bis 30.06.1988) | 01.10.1963 | ||||
Daniel Jurgeleit (bis 30.06.1988) | 15.12.1963 | ||||
Jörg Niedzwicki (bis 30.06.1988) | 02.08.1964 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1987 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 24.10.1987 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |