Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans-Dieter Schmidt (bis 30.06.1988) | 09.01.1948 | ||||
Torwart | |||||
Fred Kröger (bis 30.06.1992) | 13.07.1965 | ||||
Abwehr | |||||
Krzysztof Zając (bis 30.06.1996) | 25.02.1958 | ||||
Edgar Zoller (bis 30.06.1992) | 18.01.1958 | ||||
Bernd Heemsoth (bis 30.06.1989) | 10.10.1966 | ||||
Dirk Lellek (bis 30.06.1988) | 03.01.1964 | ||||
Karsten Baumann (bis 30.06.1988) | 14.10.1969 | ||||
Rainer Bartels (bis 30.06.1988) | 16.10.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Paolo da Palma (bis 30.06.1992) | 18.03.1966 | ||||
Wladislaw Hanke (bis 30.06.1991) | 12.09.1966 | ||||
Frank Bohne (bis 30.06.1989) | 22.08.1964 | ||||
Manfred Schulte (bis 30.06.1989) | 26.09.1966 | ||||
Frank Klobke (bis 30.06.1988) | 04.08.1963 | ||||
Thomas Schlumberger (bis 30.06.1988) | 1964 | ||||
Radalla (bis 30.06.1988) | |||||
Hellwig (bis 30.06.1988) | |||||
Sturm | |||||
Jerzy Hawrylewicz (ab 01.01.1988) (bis 30.06.1992) | 22.12.1958 | ||||
Frank Meyer (bis 30.06.1992) | 03.03.1966 | ||||
Ralf Voigt (bis 30.06.1989) | 31.12.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 28.08.1987 18:45 Uhr |
0 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 13.10.1987 20:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |