Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rolf Grünther (ab 10.04.1989) (bis 03.09.1989) | 11.02.1951 | ||||
Peter Neururer (bis 10.04.1989) | 26.04.1955 | ||||
Torwart | |||||
Petteri Korkala (bis 30.06.1992) | 19.12.1966 | ||||
Johannes Kau (bis 30.06.1991) | 10.04.1957 | ||||
Abwehr | |||||
Andreas Goss (bis 30.06.1994) | 08.09.1969 | ||||
Frank Schlutter (bis 30.06.1994) | 16.01.1969 | ||||
Manfred Vigna (bis 30.06.1994) | 20.01.1969 | ||||
Johannes Nelles (bis 30.06.1991) | 05.02.1965 | ||||
Dietmar Schacht (bis 30.06.1989) | 28.09.1962 | ||||
Peter Ritter (bis 31.12.1988) | 09.10.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Vlado Jelic (bis 30.06.1993) | 02.08.1969 | ||||
Ralf Jörres (bis 30.06.1992) | 10.06.1970 | ||||
Norbert Buschlinger (bis 30.06.1991) | 06.12.1957 | ||||
Josef Zschau (bis 30.06.1991) | 07.01.1963 | ||||
Bernd Zumbe (bis 30.06.1991) | 15.09.1968 | ||||
Jörg Beyel (bis 30.06.1990) | 02.10.1969 | ||||
Holger Gresens (bis 30.06.1990) | 03.10.1967 | ||||
Hans-Peter Lipka (bis 30.06.1990) | 28.09.1960 | ||||
Andreas Brandts (bis 30.06.1989) | 09.04.1962 | ||||
Markus Högner (bis 30.06.1989) | 26.04.1967 | ||||
Jo Montanes (bis 30.06.1989) | 15.08.1953 | ||||
Peter Sitek (bis 30.06.1989) | 03.04.1968 | ||||
Erik Wagner (bis 30.06.1989) | 03.10.1965 | ||||
Theo Gries (bis 24.10.1988) | 10.02.1961 | ||||
Sturm | |||||
Tim Gerhards (bis 30.06.2016) | 13.03.1995 | ||||
Günter Delzepich (bis 30.06.1991) | 21.03.1958 | ||||
Egbert Zimmermann (bis 30.06.1990) | 19.02.1962 | ||||
Leo Bunk (bis 31.12.1989) | 23.10.1962 | ||||
Peter Sendscheid (bis 30.06.1989) | 28.09.1965 | ||||
Frank Weber (bis 30.06.1989) | 23.02.1968 | ||||
Mario Krohm (bis 30.06.1989) | 02.06.1967 | ||||
Kalle Del'Haye (bis 30.06.1989) | 18.08.1955 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 06.08.1988 |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 24.09.1988 |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.12.1988 |
1 : 4 |
Schema Vergleich |