Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ernst Middendorp (bis 15.10.1990) | 28.10.1958 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Kneib (bis 30.06.1993) | 20.11.1952 | ||||
Dirk Hellmann (bis 30.06.1991) | 31.08.1966 | ||||
Abwehr | |||||
Dirk Konerding (bis 30.06.1993) | 27.02.1969 | ||||
Yves Eigenrauch (bis 30.06.1990) | 24.04.1971 | ||||
Thomas Stratos (bis 30.06.1990) | 09.10.1966 | ||||
Andreas Golombek (bis 30.06.1990) | 09.08.1968 | ||||
Andreas Ridder (bis 30.06.1989) | 27.09.1964 | ||||
Thorsten Kielmann (bis 30.06.1989) | 06.03.1966 | ||||
Damir Simac (bis 30.06.1989) | 20.02.1968 | ||||
Meric Yavuz (bis 30.06.1989) | 02.08.1965 | ||||
Mittelfeld | |||||
Frank Geideck (bis 30.06.1996) | 02.04.1967 | ||||
Christian Knehans (bis 30.06.1991) | 26.12.1968 | ||||
Jörg Bode (bis 30.06.1989) | 22.08.1969 | ||||
Sturm | |||||
Matthias Westerwinter (bis 30.06.1990) | 28.09.1963 | ||||
Roland Kopp (bis 30.06.1990) | 12.01.1965 | ||||
Thomas Ostermann (bis 30.06.1990) | 25.08.1966 | ||||
Peter Tonn (bis 30.06.1990) | |||||
Manfred Lonnemann (bis 30.06.1990) | 30.11.1962 | ||||
Volker Grahl (bis 30.06.1989) | 14.12.1966 | ||||
Michael Sanke (bis 30.06.1989) | 12.02.1969 | ||||
Frank Zimmermann (bis 30.06.1989) | 17.08.1969 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 06.08.1988 |
0 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 07.09.1988 |
4 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |