Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Gelsdorf (ab 13.04.1989) (bis 30.06.1991) | 19.01.1953 | ||||
Rinus Michels (bis 13.04.1989) | 09.02.1928 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jürgen Gelsdorf (bis 12.04.1989) | 19.01.1953 | ||||
Torwart | |||||
Bernd Dreher (bis 30.06.1990) | 02.11.1966 | ||||
1 | Rüdiger Vollborn (bis 30.06.1999) | 12.02.1963 | |||
Abwehr | |||||
Erich Seckler (bis 30.06.1992) | 26.09.1963 | ||||
Alois Reinhardt (bis 31.08.1991) | 18.11.1961 | ||||
Thomas Hörster (bis 30.06.1991) | 27.11.1956 | ||||
Oliver Pagé (bis 30.06.1991) | 10.04.1971 | ||||
Jean-Pierre de Keyser (bis 31.12.1990) | 13.04.1965 | ||||
Jürgen Radschuweit (bis 30.06.1990) | 04.12.1967 | ||||
Mittelfeld | |||||
Andrzej Buncol (bis 30.06.1992) | 21.09.1959 | ||||
Knut Reinhardt (bis 30.06.1991) | 27.04.1968 | ||||
Florian Hinterberger (bis 30.06.1990) | 08.12.1958 | ||||
Terje Olsen (bis 30.06.1990) | 22.12.1970 | ||||
Claus-Dieter Wollitz (bis 30.06.1989) | 19.07.1965 | ||||
Ralf Falkenmayer (bis 30.06.1989) | 11.02.1963 | ||||
Wolfgang Rolff (bis 30.06.1989) | 26.12.1959 | ||||
Christian Hausmann (bis 31.12.1988) | 21.11.1963 | ||||
Sturm | |||||
Marcus Feinbier (bis 30.06.1992) | 30.11.1969 | ||||
Marek Leśniak (bis 30.06.1992) | 29.02.1964 | ||||
Christian Schreier (bis 30.06.1991) | 04.02.1959 | ||||
Herbert Waas (bis 30.09.1989) | 08.09.1963 | ||||
Beom-geun Cha (bis 30.06.1989) | 22.05.1953 | ||||
Klaus Täuber (bis 30.06.1989) | 17.01.1958 | ||||
Manfred Kastl (bis 30.06.1989) | 23.09.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 06.08.1988 |
0 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 30.10.1988 |
0 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.12.1988 |
5 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 28.03.1989 |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 10.05.1989 |
1 : 2 |
Schema Vergleich |