Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jupp Heynckes (bis 08.10.1991) | 09.05.1945 | ||||
Co-Trainer | |||||
Egon Coordes (bis 14.10.1991) | 13.07.1944 | ||||
Torwart | |||||
Raimond Aumann (bis 30.06.1994) | 12.10.1963 | ||||
Sven Scheuer (bis 30.06.1993) | 19.01.1971 | ||||
Abwehr | |||||
Roland Grahammer (bis 30.06.1994) | 03.11.1963 | ||||
Hans Pflügler (bis 30.06.1992) | 27.03.1960 | ||||
Stefan Reuter (bis 30.06.1991) | 16.10.1966 | ||||
Klaus Augenthaler (bis 30.06.1991) | 26.09.1957 | ||||
Erland Johnsen (bis 30.11.1989) | 05.04.1967 | ||||
Helmut Winklhofer (bis 30.06.1989) | 27.08.1961 | ||||
Uli Bayerschmidt (bis 31.12.1988) | 03.03.1967 | ||||
Mittelfeld | |||||
Olaf Thon (bis 30.06.1993) | 01.05.1966 | ||||
Hans Dorfner (bis 31.12.1990) | 03.07.1965 | ||||
Ludwig Kögl (bis 04.08.1990) | 07.03.1966 | ||||
Hansi Flick (bis 30.06.1990) | 24.02.1965 | ||||
Norbert Nachtweih (bis 30.06.1989) | 04.06.1957 | ||||
Armin Eck (bis 30.06.1989) | 08.12.1964 | ||||
Sturm | |||||
Roland Wohlfarth (bis 30.06.1993) | 11.01.1963 | ||||
Jürgen Wegmann (bis 30.06.1989) | 31.03.1964 | ||||
Johnny Ekström (bis 30.06.1989) | 05.03.1965 | ||||
Matthias Hamann (bis 30.11.1988) | 10.02.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 06.08.1988 |
11 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 24.09.1988 |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.12.1988 |
3 : 4 |
Schema Vergleich |