Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bernd Hoss (bis 30.06.1989) | 19.06.1939 | ||||
Torwart | |||||
Holger Gehrke (bis 30.06.1992) | 22.08.1960 | ||||
Reinhard Mager (bis 30.06.1989) | 02.05.1953 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Schmidt (bis 30.06.1992) | 06.08.1962 | ||||
Jürgen Haller (bis 30.06.1990) | 31.08.1961 | ||||
Robert Holzer (bis 31.12.1989) | 02.08.1966 | ||||
Ioan Kramer (bis 30.06.1989) | 11.03.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Peter Gartmann (bis 30.06.1992) | 30.08.1968 | ||||
Stanislav Levý (bis 30.06.1992) | 02.05.1958 | ||||
Achim Wilbois (bis 30.06.1990) | 15.06.1963 | ||||
Dirk Schlegel (bis 30.06.1990) | 14.06.1961 | ||||
Matthias Timm (bis 30.06.1990) | 14.10.1968 | ||||
Waldemar Wielga (bis 30.06.1990) | 07.09.1964 | ||||
Frank Nitsche (bis 30.06.1989) | 18.03.1964 | ||||
Alan Clarke (bis 30.06.1989) | 03.02.1962 | ||||
Hans-Peter Stark (bis 30.06.1989) | 16.09.1954 | ||||
Sturm | |||||
Thorsten Schlumberger (bis 30.06.1992) | 29.10.1960 | ||||
Thomas Adler (bis 30.06.1991) | 23.01.1965 | ||||
Stefan Dinauer (bis 30.06.1990) | 27.05.1963 | ||||
Peter Saternus (bis 30.06.1990) | 16.07.1967 | ||||
Jörg Gaedke (bis 30.06.1989) | 18.11.1957 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 06.08.1988 |
11 : 2 |
Schema Vergleich |