Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Köppel (bis 30.06.1991) | 17.05.1948 | ||||
Co-Trainer | |||||
Lothar Huber (bis 30.06.1992) | 05.05.1952 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang de Beer (bis 30.06.1993) | 02.01.1964 | ||||
Rolf Meyer (bis 30.06.1991) | 03.10.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Günter Kutowski (bis 30.06.1993) | 02.08.1965 | ||||
Thomas Helmer (bis 30.06.1992) | 21.04.1965 | ||||
Robert Nikolic (bis 30.06.1991) | 01.08.1968 | ||||
Matthias Ruländer (bis 30.06.1990) | 16.08.1964 | ||||
Bernd Storck (bis 30.06.1989) | 25.01.1963 | ||||
Alexander Conrad (bis 30.06.1989) | 15.11.1966 | ||||
Mittelfeld | |||||
Michael Lusch (bis 30.06.1993) | 16.06.1964 | ||||
Michael Zorc (bis 30.06.1993) | 25.08.1962 | ||||
Günter Breitzke (bis 30.06.1992) | 29.06.1967 | ||||
Murdo MacLeod (bis 10.10.1990) | 24.09.1958 | ||||
Andreas Möller (bis 30.06.1990) | 02.09.1967 | ||||
Thomas Kroth (bis 30.06.1990) | 26.08.1959 | ||||
Frank Pagelsdorf (bis 31.12.1988) | 05.02.1958 | ||||
Sturm | |||||
Frank Mill (bis 30.06.1994) | 23.07.1958 | ||||
Michael Rummenigge (bis 30.06.1990) | 03.02.1964 | ||||
Norbert Dickel (bis 30.06.1990) | 27.11.1961 | ||||
Mark Strudal (ab 01.01.1989) (bis 30.06.1989) | 29.04.1968 | ||||
Patricio Margetic (bis 30.06.1989) | 17.05.1960 | ||||
Oliver Roth (bis 30.06.1989) | 30.01.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 05.08.1988 |
6 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 01.11.1988 |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.12.1988 |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.03.1989 |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 09.05.1989 |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 24.06.1989 18:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |