Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jörg Berger (ab 18.12.1988) (bis 13.04.1991) | 13.10.1944 | ||||
Pál Csernai (ab 15.09.1988) (bis 17.12.1988) | 21.10.1932 | ||||
Karlheinz Feldkamp (bis 14.09.1988) | 02.06.1934 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jürgen Sparwasser (bis 31.12.1989) | 04.06.1948 | ||||
Timo Zahnleiter (bis 30.06.1989) | 16.12.1948 | ||||
Torwart | |||||
Thomas Ernst (bis 30.06.1994) | 23.12.1967 | ||||
Uli Stein (bis 30.06.1994) | 23.10.1954 | ||||
Hans-Jürgen Gundelach (bis 30.06.1989) | 29.11.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Uwe Bindewald (bis 30.06.1994) | 13.08.1968 | ||||
Manfred Binz (bis 30.06.1994) | 22.09.1965 | ||||
Dietmar Roth (bis 30.06.1994) | 16.09.1963 | ||||
Charly Körbel (bis 30.06.1991) | 01.12.1954 | ||||
Thomas Klepper (bis 30.06.1990) | 07.04.1965 | ||||
Björn Pistauer (bis 30.06.1990) | 05.01.1968 | ||||
Dieter Schlindwein (bis 30.06.1989) | 07.02.1961 | ||||
Michael Kostner (bis 30.06.1989) | 07.02.1969 | ||||
Peter Hobday (bis 30.06.1989) | 09.04.1961 | ||||
Mittelfeld | |||||
Heinz Gründel (bis 30.06.1993) | 13.02.1957 | ||||
Stefan Studer (bis 30.06.1993) | 30.01.1964 | ||||
Thomas Lasser (bis 30.06.1992) | 25.10.1969 | ||||
Ralf Sievers (bis 02.09.1990) | 30.10.1961 | ||||
Dirk Bakalorz (bis 30.06.1990) | 22.08.1963 | ||||
Maximilian Heidenreich (bis 30.06.1989) | 09.05.1967 | ||||
Frank Schulz (bis 30.06.1989) | 18.02.1961 | ||||
Jarosław Biernat (bis 30.06.1989) | 06.09.1960 | ||||
Dirk Heitkamp (bis 30.06.1989) | 14.02.1963 | ||||
Dietmar Rompel (bis 30.06.1989) | 02.02.1962 | ||||
Sturm | |||||
Janusz Turowski (bis 30.06.1991) | 07.02.1961 | ||||
Dieter Eckstein (ab 11.10.1988) (bis 31.12.1990) | 12.03.1964 | ||||
Jørn Andersen (bis 30.06.1990) | 03.02.1963 | ||||
Ralf Balzis (bis 30.06.1989) | 31.07.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 06.08.1988 |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 24.09.1988 |
6 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.10.1988 |
5 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |