Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd Schwickert (ab 02.05.1989) (bis 30.06.1989) | 14.08.1949 | ||||
Slobodan Cendic (bis 01.05.1989) | 28.08.1938 | ||||
Torwart | |||||
Klaus Scherer (bis 30.06.1990) | 01.07.1958 | ||||
Uwe Radmacher (bis 30.06.1990) | 27.09.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Torsten Wohlert (bis 30.06.1991) | 10.12.1965 | ||||
Frank Ockert (ab 01.01.1989) (bis 30.06.1991) | 08.11.1968 | ||||
Christian Herrmann (bis 30.06.1990) | 16.01.1966 | ||||
Denni Strich (bis 30.06.1989) | 29.08.1966 | ||||
Andreas Hentrich (bis 30.06.1989) | 12.04.1963 | ||||
Frank Lebong (bis 30.06.1989) | 26.02.1962 | ||||
Roman Wójcicki (bis 30.06.1989) | 08.01.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Krzysztof Kajrys (bis 30.06.1991) | 20.09.1959 | ||||
Guido Hoffmann (bis 30.06.1990) | 20.12.1965 | ||||
Lars Ellmerich (bis 30.06.1990) | 02.01.1961 | ||||
Andreas Ellguth (bis 30.06.1990) | 28.08.1964 | ||||
Thomas Gerstner (bis 30.06.1990) | 06.11.1966 | ||||
Christian Streich (bis 30.06.1990) | 11.06.1965 | ||||
Pierre Essers (bis 30.06.1989) | 20.02.1959 | ||||
Jörg Merkel (bis 30.06.1989) | 24.06.1968 | ||||
Alexander Quirin (bis 30.06.1989) | 27.02.1970 | ||||
Sturm | |||||
Bernd Gries (bis 30.06.1993) | 26.05.1968 | ||||
Daniel Jurgeleit (bis 30.06.1993) | 15.12.1963 | ||||
Borje Gjurev (bis 30.06.1991) | 02.08.1969 | ||||
Matthias Baranowski (bis 31.08.1990) | 08.02.1967 | ||||
Lothar Dittmer (bis 30.06.1990) | 02.09.1963 | ||||
Thomas Reiland (bis 30.06.1989) | 18.03.1967 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 07.08.1988 |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 01.11.1988 |
2 : 1 |
Schema Vergleich |