Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Peter Neururer (ab 11.04.1989) (bis 13.11.1990) | 26.04.1955 | ||||
Helmut Kremers (ab 07.04.1989) (bis 10.04.1989) | 24.03.1949 | ||||
Diethelm Ferner (ab 20.09.1988) (bis 06.04.1989) | 13.07.1941 | ||||
Horst Franz (bis 18.09.1988) | 17.06.1940 | ||||
Torwart | |||||
Jens Lehmann (bis 30.06.1994) | 10.11.1969 | ||||
Werner Vollack (bis 30.06.1990) | 24.03.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Prus (bis 30.06.1991) | 04.02.1968 | ||||
Thomas Gaßmann (bis 30.06.1990) | 02.09.1967 | ||||
Jaroslav Kotas (bis 30.06.1990) | 04.04.1962 | ||||
Michael Wollitz (bis 30.06.1989) | 28.03.1961 | ||||
Michael Klinkert (bis 30.06.1989) | 07.07.1968 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jürgen Luginger (bis 30.06.1994) | 08.12.1967 | ||||
Ingo Anderbrügge (bis 30.06.1994) | 02.01.1964 | ||||
Günter Schlipper (ab 01.01.1989) (bis 30.06.1993) | 13.08.1962 | ||||
Rachid Belarbi (bis 30.06.1990) | 07.11.1964 | ||||
Jörg Mielers (bis 30.06.1990) | 02.11.1964 | ||||
Bjarne Goldbæk (bis 30.11.1989) | 06.10.1968 | ||||
Carsten Marell (bis 30.06.1989) | 08.09.1970 | ||||
Alex Nielsen (bis 30.06.1989) | 30.09.1967 | ||||
Christos Figas (bis 30.06.1989) | 16.11.1969 | ||||
6 | Andreas Müller (bis 30.06.2000) | 13.12.1962 | |||
Sturm | |||||
Reiner Edelmann (bis 30.06.1990) | 19.03.1965 | ||||
Carsten Marquardt (bis 30.06.1990) | 02.06.1967 | ||||
Uwe Wassmer (bis 30.06.1989) | 22.01.1966 | ||||
Uwe Igler (ab 01.01.1989) (bis 30.06.1989) | 14.11.1964 | ||||
Michael Fonfara (bis 30.06.1989) | 23.12.1967 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 06.08.1988 |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 17.08.1988 |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 01.11.1988 |
3 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 29.11.1988 |
7 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.12.1988 |
2 : 3 |
Schema Vergleich |