Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Aleksandar Ristić (bis 15.12.1990) | 28.06.1944 | ||||
Torwart | |||||
Jörg Schmadtke (bis 30.06.1993) | 16.03.1964 | ||||
Uwe Dignaß (bis 30.06.1989) | 31.03.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Ralf Loose (bis 31.12.1993) | 05.01.1963 | ||||
Rudolf Wójtowicz (bis 30.06.1993) | 09.06.1956 | ||||
Karl Werner (bis 30.06.1992) | 21.07.1966 | ||||
Sven Backhaus (bis 30.06.1990) | 01.06.1968 | ||||
Mittelfeld | |||||
Andreas Kaiser (bis 30.06.1993) | 04.05.1964 | ||||
Michael Schütz (bis 30.06.1993) | 12.12.1966 | ||||
Mike Büskens (bis 30.06.1992) | 19.03.1968 | ||||
Dirk Krümpelmann (bis 30.06.1991) | 22.08.1966 | ||||
Jörg Spillmann (bis 30.06.1991) | 07.02.1962 | ||||
Richard Walz (bis 30.06.1991) | 24.08.1967 | ||||
Petr Rada (bis 30.06.1990) | 21.08.1958 | ||||
Pavel Chaloupka (ab 01.01.1989) (bis 30.06.1990) | 04.05.1959 | ||||
Michael Kimmel (bis 30.06.1990) | 08.01.1966 | ||||
Christian Heide (bis 30.06.1989) | 08.08.1968 | ||||
Thomas Seeliger (bis 30.06.1989) | 20.09.1966 | ||||
Sturm | |||||
Bernd Klotz (bis 30.06.1991) | 08.09.1958 | ||||
Michael Preetz (bis 30.06.1990) | 17.08.1967 | ||||
Sven Demandt (bis 30.06.1989) | 13.02.1965 | ||||
Peter Radojewski (bis 30.06.1989) | 18.11.1968 | ||||
Nizar Trabelsi (bis 30.06.1989) | 02.07.1970 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 06.08.1988 |
1 : 0 |
Schema Vergleich |