Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hannes Linßen (bis 01.09.1989) | 28.09.1949 | ||||
Torwart | |||||
Frank Agaciak (bis 30.06.1992) | 17.02.1964 | ||||
Jacek Jarecki (bis 30.06.1992) | 26.06.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Dirk Hupe (bis 30.06.1994) | 29.05.1957 | ||||
Peter Ritter (ab 01.01.1989) (bis 30.06.1991) | 09.10.1962 | ||||
Dirk Hielscher (bis 30.06.1990) | 17.10.1962 | ||||
Günter Hutwelker (bis 30.06.1990) | 15.04.1964 | ||||
Friedhelm Frenken (bis 30.06.1989) | 02.09.1956 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jürgen Niggemann (bis 30.06.1998) | 04.01.1962 | ||||
Peter Seufert (bis 30.06.1993) | 29.11.1964 | ||||
Hans-Jürgen Gede (bis 30.06.1991) | 14.11.1956 | ||||
Ralf Aussem (bis 30.06.1991) | 01.09.1960 | ||||
Stephan Engels (ab 01.01.1989) (bis 30.06.1990) | 06.09.1960 | ||||
Victor Lopes (bis 30.06.1990) | 10.09.1964 | ||||
Dirk Rehbein (bis 30.06.1990) | 14.08.1967 | ||||
Anthony Baffoe (bis 30.06.1989) | 25.05.1965 | ||||
Christiaan Pförtner (bis 30.06.1989) | 03.03.1966 | ||||
Michael Hägele (bis 30.06.1989) | 11.03.1968 | ||||
Hartmund Pitten (bis 30.06.1989) | 21.05.1965 | ||||
Norbert Richartz (bis 29.03.1989) | 25.01.1969 | ||||
Sturm | |||||
Matthias Hamann (ab 01.12.1988) (bis 30.06.1990) | 10.02.1968 | ||||
Tony Woodcock (bis 30.06.1990) | 06.12.1955 | ||||
Uwe Fuchs (bis 30.06.1989) | 23.07.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 06.08.1988 |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 24.09.1988 |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 13.10.1988 |
5 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.12.1988 |
3 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |